Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tom Dooley (ab 18.01.2002) (bis 30.06.2002) | 12.05.1961 | ||||
Heribert Weber (ab 24.08.2001) (bis 17.01.2002) | 28.06.1955 | ||||
Thomas von Heesen (bis 21.08.2001) | 01.10.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Derber (bis 30.06.2005) | 12.02.1972 | ||||
Torwart | |||||
Roland Kuppig (bis 30.06.2002) | 01.05.1963 | ||||
1 | Sven Scheuer (bis 30.06.2002) | 19.01.1971 | |||
12 | Peter Eich (bis 30.06.2007) | 18.06.1963 | |||
27 | Roman Pletz (bis 30.06.2002) | 01.02.1975 | |||
39 | Christoph Büchel (bis 30.06.2002) | 11.08.1981 | |||
Abwehr | |||||
Igor Budiša (bis 13.12.2001) | 23.09.1977 | ||||
2 | Marco Stark (bis 30.06.2002) | 09.07.1981 | |||
3 | Rüdiger Rehm (bis 30.06.2002) | 22.11.1978 | |||
6 | Thomas Stratos (bis 30.06.2002) | 09.10.1966 | |||
13 | Thomas Winklhofer (bis 30.06.2002) | 30.12.1970 | |||
14 | Nobutaka Suzuki (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2004) | 12.09.1983 | |||
15 | Adiele Echendu (bis 30.06.2002) | 17.11.1978 | |||
16 | Raphael Susic (bis 30.06.2002) | 21.05.1968 | |||
23 | Stipe Brnas (bis 30.06.2002) | 26.09.1969 | |||
28 | Christian Weber (bis 30.06.2002) | 15.09.1983 | |||
33 | Márcio Giovanini (bis 30.06.2002) | 17.10.1978 | |||
34 | Leo Grozavu (bis 30.06.2002) | 16.08.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Manfred Bender (bis 30.06.2002) | 24.05.1966 | |||
7 | Giuseppe Catizone (bis 30.06.2002) | 20.07.1977 | |||
10 | Matthias Breitkreutz (bis 30.06.2002) | 12.05.1971 | |||
11 | Tamandani Nsaliwa (bis 30.06.2003) | 28.01.1982 | |||
14 | Ante Čović (bis 30.06.2002) | 31.08.1975 | |||
17 | Norbert Hofmann (bis 30.06.2002) | 01.01.1972 | |||
19 | Bernd Maier (bis 30.06.2002) | 30.11.1974 | |||
20 | Marco Laping (bis 30.06.2007) | 14.02.1978 | |||
22 | Julian de Guzman (bis 30.06.2002) | 25.03.1981 | |||
24 | Anatoli Muschinka (bis 30.06.2003) | 19.08.1970 | |||
26 | Stephen Musa (bis 30.06.2002) | 06.09.1974 | |||
30 | Karsten Hutwelker (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 27.08.1971 | |||
32 | Raymond Beerens (bis 30.06.2002) | 14.02.1972 | |||
37 | Hannes Reinmayr (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 23.08.1969 | |||
Sturm | |||||
8 | Sambo Choji (bis 30.06.2002) | 13.03.1977 | |||
9 | Jonathan Akpoborie (bis 30.06.2002) | 20.10.1968 | |||
9 | Rainer Krieg (bis 15.08.2001) | 02.02.1968 | |||
11 | Daniel Kovacevic (bis 30.06.2002) | 28.02.1978 | |||
17 | Björn Tarillon (bis 19.01.2005) | 13.08.1981 | |||
18 | Serhij Dichtjar (bis 31.12.2001) | 26.08.1975 | |||
21 | Andreas Haas (bis 30.06.2003) | 20.04.1982 | |||
25 | Pierre Hallé (bis 30.06.2002) | 18.06.1981 | |||
29 | Thomas Esch (bis 30.06.2002) | 03.08.1978 | |||
33 | Philip Weissenberger (bis 18.02.2002) | 16.02.1983 | |||
35 | Tamas Koltai (bis 30.06.2002) | 06.01.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 15:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |