Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Benno Möhlmann (bis 16.02.2004) | 01.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Geideck (bis 11.02.2007) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Mathias Hain (bis 30.06.2008) | 31.12.1972 | |||
1 | Goran Ćurko (bis 31.12.2001) | 21.08.1968 | |||
22 | Zdenko Miletić (bis 15.02.2002) | 23.04.1968 | |||
23 | Dennis Eilhoff (bis 30.06.2006) | 31.07.1982 | |||
26 | Heinz Müller (bis 10.01.2003) | 30.05.1978 | |||
27 | Benjamin Finke (bis 30.06.2002) | 09.09.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2002) | 19.10.1977 | |||
3 | Márcio Borges (bis 30.06.2008) | 20.01.1973 | |||
4 | Bastian Reinhardt (bis 30.06.2003) | 19.11.1975 | |||
15 | Daniel Bogusz (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2005) | 21.09.1974 | |||
21 | Arne Friedrich (bis 30.06.2002) | 29.05.1979 | |||
25 | Carsten Rump (bis 30.06.2002) | 21.03.1981 | |||
27 | Martin Amedick (bis 30.06.2004) | 06.09.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Christoph Dabrowski (bis 30.06.2003) | 01.07.1978 | |||
6 | Detlev Dammeier (bis 30.06.2006) | 18.10.1968 | |||
7 | Jörg Bode (bis 30.06.2002) | 22.08.1969 | |||
8 | Massimilian Porcello (bis 30.06.2002) | 23.06.1980 | |||
10 | Fatmir Vata (bis 30.06.2007) | 19.09.1971 | |||
12 | Rüdiger Kauf (bis 30.06.2003) | 01.03.1975 | |||
13 | Michael Sternkopf (bis 30.06.2003) | 21.04.1970 | |||
16 | André Hofschneider (bis 30.06.2002) | 10.06.1970 | |||
17 | Bartosz Partyka (bis 30.06.2002) | 02.04.1981 | |||
22 | Erhan Albayrak (bis 10.01.2003) | 05.04.1977 | |||
24 | Tobias Schäper (bis 30.06.2002) | 24.10.1979 | |||
28 | Dirk Flock (bis 30.06.2003) | 23.05.1972 | |||
30 | Ansgar Brinkmann (bis 30.06.2003) | 05.07.1969 | |||
Sturm | |||||
9 | Lawrence Adjei (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 23.09.1979 | |||
11 | Christian Wück (bis 30.06.2002) | 09.06.1973 | |||
14 | Ilija Aračić (bis 30.06.2003) | 15.11.1970 | |||
18 | Artur Wichniarek (bis 30.06.2003) | 28.02.1977 | |||
19 | Momo Diabang (bis 30.06.2003) | 21.01.1979 | |||
20 | Dirk van der Ven (bis 27.01.2003) | 01.03.1970 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |