Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Matthias Schulz (ab 24.08.2001) (bis 31.10.2002) | 13.09.1963 | ||||
Dirk Karkuth (bis 24.08.2001) | 09.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Holger Hiemann (bis 30.06.2004) | 12.01.1968 | |||
12 | Sebastian Klömich (bis 30.06.2006) | 22.12.1980 | |||
20 | Steffen Süßner (bis 30.06.2004) | 26.09.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Schmidt (bis 30.06.2003) | 08.02.1971 | |||
4 | Markus Ahlf (bis 30.06.2006) | 28.11.1977 | |||
7 | Torsten Bittermann (bis 30.06.2002) | 03.02.1968 | |||
11 | Ulf Mehlhorn (bis 30.06.2005) | 21.06.1968 | |||
14 | Marco Franke (bis 31.12.2002) | 20.01.1978 | |||
15 | Daniel Göhlert (bis 30.06.2006) | 25.09.1980 | |||
18 | Stefan Chudzik (bis 30.06.2002) | 08.11.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
Martin Chudzik (bis 30.06.2003) | 08.11.1979 | ||||
André Krasselt (bis 30.06.2003) | 08.03.1976 | ||||
Rico Werner (bis 30.06.2002) | 13.11.1978 | ||||
3 | Ralf Hauptmann (bis 30.06.2003) | 20.09.1968 | |||
5 | Ingo Walther (bis 30.06.2003) | 16.11.1969 | |||
6 | Olaf Renn (bis 30.06.2002) | 12.10.1969 | |||
7 | Andreas Biermann (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2004) | 13.09.1980 | |||
8 | Swetomir Tschipew (bis 30.06.2003) | 16.08.1977 | |||
13 | Christian Fröhlich (bis 02.09.2002) | 27.10.1977 | |||
21 | Robert Ratkowski (bis 30.06.2002) | 03.08.1975 | |||
23 | Sergio Bustos (bis 30.06.2002) | 20.12.1972 | |||
Sturm | |||||
9 | Ersin Demir (ab 01.02.2002) (bis 30.06.2003) | 08.12.1977 | |||
10 | Stefan Meissner (bis 05.01.2005) | 08.03.1973 | |||
16 | Sebastian Meyer (bis 30.06.2005) | 31.12.1980 | |||
17 | Rainer Krieg (ab 16.08.2001) (bis 30.06.2003) | 02.02.1968 | |||
22 | Krystian Prymula (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 17.03.1982 | |||
24 | Steve Rolleder (bis 30.06.2002) | 21.02.1983 | |||
25 | Marcel Podszus (bis 30.06.2002) | 20.08.1976 | |||
27 | Ronny König (bis 30.06.2002) | 02.06.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |