Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Linz (bis 23.05.2005) | 04.01.1956 | ||||
Torwart | |||||
Kai Hillmann (bis 30.06.2002) | 11.10.1977 | ||||
1 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2005) | 09.06.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Michael Prus (bis 30.06.2003) | 04.02.1968 | |||
3 | Marcus Koster (bis 30.06.2003) | 14.09.1972 | |||
5 | Vito Milošević (bis 30.06.2002) | 12.10.1965 | |||
6 | Roland Benschneider (bis 30.06.2003) | 22.08.1980 | |||
12 | Tobias Lörig (bis 30.06.2003) | 11.02.1981 | |||
19 | Miodrag Latinovic (bis 31.01.2005) | 29.08.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Adnan Kevric (bis 30.06.2004) | 02.05.1970 | |||
7 | Claus Grzeskowiak (bis 30.06.2005) | 30.12.1973 | |||
7 | Arno Michels (bis 30.06.2002) | 16.09.1967 | |||
8 | Niki Wagner (bis 30.06.2003) | 12.03.1977 | |||
10 | Rudi Thömmes (bis 30.06.2004) | 17.12.1968 | |||
16 | Matthias Keller (bis 30.06.2005) | 20.11.1974 | |||
22 | Mehmet Dragusha (bis 30.06.2003) | 09.10.1977 | |||
Sturm | |||||
Josephus Yenay (bis 30.06.2002) | 05.09.1975 | ||||
9 | Danny Winkler (bis 30.06.2004) | 16.08.1973 | |||
11 | Bernhard Weis (bis 30.06.2002) | 10.03.1976 | |||
13 | Uwe Hartenberger (bis 31.12.2001) | 01.02.1968 | |||
17 | Joseph Aziz (bis 30.06.2004) | 07.01.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |