Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Thomas Köhler (bis 30.06.2008) | 17.06.1967 | ||||
Trainer | |||||
Eduard Geyer (bis 23.11.2004) | 07.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Petrik Sander (bis 23.11.2004) | 17.11.1960 | ||||
Hagen Reeck (bis 30.06.2004) | 06.09.1959 | ||||
Torwart | |||||
Lars Hirschfeld (bis 31.03.2002) | 17.10.1978 | ||||
1 | André Lenz (bis 30.06.2003) | 19.11.1973 | |||
12 | Gunnar Berntsen (bis 30.06.2006) | 30.10.1977 | |||
23 | Tomislav Piplica (bis 30.06.2009) | 05.04.1969 | |||
Abwehr | |||||
2 | Vilmos Sebők (bis 10.12.2002) | 13.06.1973 | |||
3 | Christian Beeck (bis 30.06.2005) | 18.12.1971 | |||
5 | Zanko Zwetanow (bis 31.08.2001) | 06.01.1970 | |||
6 | Vragel da Silva (bis 30.06.2010) | 29.03.1974 | |||
13 | Witold Wawrzyczek (bis 30.06.2002) | 22.05.1973 | |||
14 | Rudi Vata (bis 31.12.2001) | 13.02.1969 | |||
17 | János Mátyus (bis 30.06.2002) | 20.12.1974 | |||
20 | Radoslaw Kaluzny (bis 31.01.2003) | 02.02.1974 | |||
25 | Faruk Hujdurović (bis 30.06.2004) | 14.05.1970 | |||
28 | Martin Neubert (bis 30.06.2002) | 30.10.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jörg Scherbe (bis 30.06.2002) | 19.10.1977 | |||
7 | Laurentiu Reghecampf (bis 06.01.2005) | 19.09.1975 | |||
8 | Bruno Akrapović (bis 07.12.2002) | 26.09.1967 | |||
9 | Toni Micevski (bis 31.12.2001) | 20.01.1970 | |||
10 | Ottó Vincze (bis 30.06.2002) | 29.08.1974 | |||
14 | Timo Rost (bis 30.06.2002) | 29.08.1978 | |||
15 | Lars Jungnickel (bis 30.06.2007) | 31.08.1981 | |||
16 | Moussa Latoundji (bis 30.06.2005) | 13.08.1978 | |||
18 | Andrzej Kobylański (bis 30.06.2003) | 31.07.1970 | |||
19 | Hamid Termina (bis 30.06.2003) | 05.01.1977 | |||
24 | Vasile Miriuţă (bis 22.11.2002) | 19.09.1968 | |||
30 | Silvio Schröter (bis 30.06.2003) | 29.06.1979 | |||
33 | Ronny Thielemann (bis 30.08.2003) | 15.11.1973 | |||
Sturm | |||||
5 | Markus Feldhoff (ab 01.12.2001) (bis 17.10.2002) | 29.08.1974 | |||
11 | Antun Labak (bis 31.12.2001) | 14.07.1970 | |||
21 | Franklin Bittencourt (bis 30.06.2003) | 24.02.1969 | |||
22 | Marko Topic (bis 30.06.2003) | 01.01.1976 | |||
31 | Brasília (bis 10.10.2002) | 28.07.1977 | |||
34 | Sebastian Helbig (bis 30.06.2002) | 25.04.1977 | |||
35 | Thomas Reichenberger (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2003) | 14.10.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |