Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jens Große (bis 09.10.2002) | 14.05.1966 | ||||
Hans-Ulrich Thomale (bis 30.06.2002) | 06.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Robert Reschke (bis 30.06.2002) | 23.10.1975 | ||||
1 | René Twardzik (bis 30.06.2005) | 25.06.1970 | |||
Abwehr | |||||
Dennis Scharrenburg (bis 30.06.2002) | 08.09.1978 | ||||
13 | Sebastian Mees (bis 30.06.2004) | 30.09.1981 | |||
18 | Tobias Friedrich (bis 30.06.2002) | 05.12.1973 | |||
22 | Danny Bach (bis 30.06.2003) | 31.01.1973 | |||
28 | Norman Loose (bis 30.06.2003) | 10.01.1980 | |||
29 | Thomas Gansauge (bis 23.10.2003) | 04.06.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Franz (bis 30.06.2003) | 21.09.1984 | ||||
Jakub Lisek (bis 30.06.2003) | 27.01.1979 | ||||
Karsten Oswald (bis 30.06.2002) | 30.06.1975 | ||||
Jörg Emmerich (bis 30.06.2002) | 09.03.1974 | ||||
Ivica Bancic (bis 30.06.2002) | 29.10.1971 | ||||
5 | Carsten Sträßer (bis 30.06.2003) | 05.07.1980 | |||
16 | Sebastian Hartung (bis 30.06.2003) | 06.12.1980 | |||
17 | Torsten Raspe (bis 30.06.2003) | 01.08.1969 | |||
19 | Silvio Pätz (bis 30.06.2003) | 11.07.1979 | |||
21 | Torsten Ziegner (bis 30.06.2003) | 09.11.1977 | |||
Sturm | |||||
Frank Seifert (bis 30.06.2002) | 02.10.1972 | ||||
Ronny Kujat (bis 25.08.2001) | 05.08.1974 | ||||
11 | Ronny Hebestreit (bis 30.06.2007) | 09.01.1975 | |||
15 | Tomasz Szewczuk (bis 12.01.2004) | 03.12.1978 | |||
20 | Christian Müller (bis 30.06.2003) | 17.01.1981 | |||
23 | Henri Fuchs (bis 30.06.2004) | 23.06.1970 | |||
24 | Marco Dittgen (bis 30.06.2002) | 19.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.08.2001 17:30 Uhr |
9 : 8 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 13:30 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |