Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Lothar Matuschak (bis 30.06.2011) | 10.06.1948 | ||||
Trainer | |||||
Klaus Täuber (bis 30.06.2002) | 17.01.1958 | ||||
Torwart | |||||
33 | Christofer Heimeroth (bis 30.06.2004) | 01.08.1981 | |||
Abwehr | |||||
André Wiwerink (bis 30.06.2002) | 15.10.1980 | ||||
Stefan Zepanski (bis 30.06.2002) | 16.12.1978 | ||||
Sladan Peric (bis 30.06.2002) | 15.04.1982 | ||||
2 | Thomas Kläsener (bis 30.06.2006) | 14.08.1976 | |||
3 | Till Beckmann (bis 30.06.2004) | 11.09.1979 | |||
4 | Benjamin Koch (bis 30.06.2004) | 15.02.1981 | |||
5 | Krisztian Szollar (bis 30.06.2005) | 30.08.1980 | |||
13 | Fabian Lamotte (bis 30.06.2004) | 25.02.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Ömer Durgun (bis 30.06.2003) | 12.09.1982 | ||||
Aydin Acici (bis 30.06.2002) | 28.09.1978 | ||||
8 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2004) | 16.10.1980 | |||
10 | Tamás Hajnal (bis 30.06.2004) | 15.03.1981 | |||
12 | Benjamin Wingerter (bis 30.06.2004) | 25.03.1983 | |||
Sturm | |||||
Serhij Tytartschuk (bis 30.06.2002) | 07.10.1979 | ||||
Richard Baron (bis 30.06.2002) | 07.01.1980 | ||||
7 | Mijo Stijepic (bis 30.06.2005) | 07.07.1979 | |||
9 | Mike Hanke (bis 30.06.2004) | 05.11.1983 | |||
11 | Filip Trojan (bis 30.06.2004) | 21.02.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |