Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Huub Stevens (bis 30.06.2002) | 29.11.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.2002) | 22.08.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Reck (bis 30.06.2002) | 27.02.1965 | |||
13 | Frode Grodås (bis 30.06.2002) | 24.10.1964 | |||
29 | Toni Tapalovic (bis 30.06.2002) | 10.10.1980 | |||
33 | Christofer Heimeroth (bis 30.06.2004) | 01.08.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Nico Van Kerckhoven (bis 30.06.2004) | 14.12.1970 | |||
3 | Aníbal Matellán (bis 30.06.2004) | 08.05.1977 | |||
4 | Yves Eigenrauch (bis 30.06.2002) | 24.04.1971 | |||
6 | Tomasz Hajto (bis 30.06.2004) | 16.10.1972 | |||
10 | Olaf Thon (bis 30.06.2002) | 01.05.1966 | |||
12 | Marco van Hoogdalem (bis 26.01.2004) | 23.05.1972 | |||
15 | Tomasz Wałdoch (bis 30.06.2006) | 10.05.1971 | |||
23 | Markus Happe (bis 30.06.2002) | 11.02.1972 | |||
25 | Marcel Rozgonyi (bis 30.06.2002) | 28.01.1976 | |||
28 | Sladan Peric (bis 30.06.2002) | 15.04.1982 | |||
32 | Benjamin Koch (bis 30.06.2002) | 15.02.1981 | |||
36 | Krisztian Szollar (bis 30.06.2002) | 30.08.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Sven Kmetsch (bis 30.06.2004) | 13.08.1970 | |||
7 | Andreas Möller (bis 30.06.2003) | 02.09.1967 | |||
8 | Jörg Böhme (bis 31.12.2004) | 22.01.1974 | |||
16 | Kristijan Đorđević (bis 30.06.2004) | 06.01.1976 | |||
17 | Sven Vermant (bis 30.06.2005) | 04.04.1973 | |||
18 | Niels Oude Kamphuis (bis 30.06.2005) | 14.11.1977 | |||
19 | Mike Büskens (bis 30.06.2003) | 19.03.1968 | |||
20 | Jiří Němec (bis 30.06.2002) | 15.05.1966 | |||
24 | Marc Wilmots (bis 30.06.2003) | 22.02.1969 | |||
27 | Benjamin Wingerter (bis 30.06.2002) | 25.03.1983 | |||
30 | Tamás Hajnal (bis 30.06.2002) | 15.03.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Youri Mulder (bis 30.06.2002) | 23.03.1969 | |||
11 | Ebbe Sand (bis 30.06.2006) | 19.07.1972 | |||
14 | Gerald Asamoah (bis 30.06.2010) | 03.10.1978 | |||
21 | Emile Mpenza (bis 28.08.2003) | 04.07.1978 | |||
22 | Victor Agali (bis 30.06.2004) | 29.12.1978 | |||
26 | Mike Hanke (ab 01.05.2002) (bis 30.06.2005) | 05.11.1983 | |||
35 | Filip Trojan (bis 30.06.2004) | 21.02.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.2001 19:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2002 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.03.2002 20:30 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.05.2002 19:45 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |