Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (bis 20.08.2002) | 14.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tihomir Bulat (bis 30.06.2003) | 28.07.1974 | |||
20 | Simon Henzler (bis 10.01.2003) | 01.12.1976 | |||
23 | Torsten Miethe (bis 30.06.2003) | 15.06.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Trulsen (bis 30.06.2002) | 28.05.1965 | |||
4 | Moudachirou Amadou (bis 30.06.2003) | 11.12.1971 | |||
5 | Zlatko Basic (bis 30.06.2003) | 22.09.1975 | |||
8 | Henning Bürger (bis 30.06.2002) | 16.12.1969 | |||
12 | Yakubu Adamu (bis 30.06.2003) | 04.10.1981 | |||
17 | Jochen Kientz (bis 30.06.2002) | 17.09.1972 | |||
19 | Cory Gibbs (bis 30.06.2002) | 14.01.1980 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
22 | Daniel Scheinhardt (bis 30.06.2003) | 25.10.1970 | |||
26 | Deniz Barış (bis 30.06.2002) | 02.07.1977 | |||
28 | Dubravko Kolinger (bis 28.02.2003) | 29.11.1975 | |||
29 | Jens Matthies (bis 30.06.2003) | 29.06.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Dema Kowalenko (ab 17.01.2002) (bis 14.03.2002) | 28.08.1977 | ||||
3 | Christian Rahn (bis 30.06.2002) | 15.06.1979 | |||
6 | Markus Lotter (bis 30.06.2003) | 28.09.1970 | |||
10 | Thomas Meggle (bis 30.06.2002) | 22.02.1975 | |||
11 | Catalin Racanel (bis 30.06.2003) | 23.09.1976 | |||
13 | Morten Berre (ab 13.11.2001) (bis 17.04.2002) | 10.08.1975 | |||
14 | Uğur İnceman (bis 30.06.2003) | 25.05.1981 | |||
15 | Zlatan Bajramović (bis 30.06.2002) | 12.08.1979 | |||
16 | Oliver Held (bis 30.06.2003) | 10.09.1972 | |||
18 | Ali Reza Mansourian (bis 30.06.2002) | 12.12.1971 | |||
30 | Hauke Brückner (bis 30.06.2002) | 29.02.1980 | |||
31 | Alexander Meier (bis 30.06.2002) | 17.01.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Matias Cenci (bis 28.11.2002) | 12.02.1978 | |||
9 | Marcel Rath (bis 30.06.2002) | 03.09.1975 | |||
15 | Philip Albrecht (ab 01.04.2002) (bis 30.06.2003) | 21.11.1979 | |||
24 | Toralf Konetzke (bis 30.06.2002) | 10.12.1972 | |||
25 | Marcão (bis 30.06.2003) | 17.04.1973 | |||
27 | Nico Patschinski (bis 30.06.2003) | 08.11.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 14:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |