Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Jara (ab 03.10.2001) (bis 22.10.2003) | 14.10.1950 | ||||
Holger Hieronymus (ab 18.09.2001) (bis 02.10.2001) | 22.02.1959 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 17.09.2001) | 05.02.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Manfred Linzmaier (ab 08.10.2001) (bis 22.10.2003) | 27.08.1962 | ||||
Armin Reutershahn (bis 22.10.2003) | 01.03.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Pieckenhagen (bis 30.06.2005) | 15.11.1971 | |||
13 | Thomas Hillenbrand (bis 30.06.2002) | 10.10.1979 | |||
29 | Stefan Wächter (bis 30.06.2004) | 20.04.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcel Maltritz (bis 30.06.2004) | 02.10.1978 | |||
3 | Andrej Panadić (bis 27.01.2002) | 09.03.1969 | |||
4 | Ingo Hertzsch (bis 30.06.2003) | 22.07.1977 | |||
5 | Nico Jan Hoogma (bis 30.06.2004) | 26.10.1968 | |||
6 | Jan Sandmann (bis 30.06.2002) | 03.05.1978 | |||
16 | René Schneider (bis 30.06.2002) | 01.02.1973 | |||
18 | Milan Fukal (bis 30.06.2004) | 16.05.1975 | |||
21 | Tomáš Ujfaluši (bis 30.06.2004) | 24.03.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Martin Groth (bis 30.06.2003) | 20.10.1969 | |||
8 | Marcel Ketelaer (bis 30.06.2002) | 03.11.1977 | |||
10 | Jörg Albertz (bis 18.02.2003) | 29.01.1971 | |||
12 | Stig Tøfting (bis 07.02.2002) | 14.08.1969 | |||
15 | Mehdi Mahdavikia (bis 30.06.2003) | 24.07.1977 | |||
19 | Roda Antar (bis 30.06.2003) | 12.09.1980 | |||
20 | Bernd Hollerbach (bis 30.06.2004) | 08.12.1969 | |||
27 | Rodolfo Cardoso (bis 30.06.2004) | 17.10.1968 | |||
28 | Collin Benjamin (bis 30.06.2002) | 03.08.1978 | |||
30 | Raphaël Wicky (ab 01.12.2001) (bis 30.06.2002) | 26.04.1977 | |||
Sturm | |||||
9 | Bernardo Romeo (ab 01.01.2002) (bis 06.01.2005) | 10.09.1977 | |||
9 | Marek Heinz (bis 30.06.2002) | 04.08.1977 | |||
11 | Erik Meijer (bis 30.06.2003) | 02.08.1969 | |||
14 | Sergej Barbarez (bis 07.08.2003) | 17.09.1971 | |||
17 | Tony Yeboah (bis 31.12.2001) | 06.06.1966 | |||
22 | Roy Präger (bis 30.06.2002) | 22.09.1971 | |||
24 | Mahmut Yilmaz (bis 30.06.2002) | 06.10.1979 | |||
25 | Kim Christensen (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 08.05.1980 | |||
26 | Marinus Bester (bis 30.06.2002) | 16.01.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |