Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Stefan Kuntz (bis 25.09.2002) | 30.10.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Walter (bis 30.06.2004) | 03.03.1967 | |||
22 | Bastian Becker (bis 30.06.2003) | 21.06.1979 | |||
27 | Martin Fischer (bis 30.06.2004) | 17.12.1969 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marco Grimm (bis 30.06.2003) | 16.06.1972 | |||
5 | Torsten Kracht (bis 30.06.2003) | 04.10.1967 | |||
14 | Jens Boehnke (bis 30.06.2003) | 08.03.1975 | |||
16 | Marcel Rapp (bis 30.06.2002) | 16.04.1979 | |||
18 | Gabriel Melkam (bis 30.06.2003) | 13.03.1980 | |||
21 | Carsten Birk (bis 30.06.2002) | 01.10.1977 | |||
23 | Lars Schmedes (bis 30.06.2002) | 22.01.1981 | |||
24 | Carsten Rothenbach (bis 30.06.2006) | 03.09.1980 | |||
25 | Thijs Waterink (bis 30.06.2003) | 26.12.1968 | |||
29 | Marcel Löbich (bis 30.06.2002) | 08.04.1982 | |||
30 | Clemens Fritz (bis 30.06.2003) | 07.12.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Werner Heinzen (bis 30.06.2002) | 20.05.1969 | |||
4 | Holger Seitz (bis 30.06.2002) | 09.07.1974 | |||
7 | Teo Rus (bis 30.06.2002) | 30.04.1974 | |||
8 | Stefan Ertl (bis 30.06.2003) | 21.04.1969 | |||
10 | Tobias Weis (bis 30.06.2002) | 18.11.1971 | |||
15 | Daniel Graf (bis 30.06.2003) | 03.08.1977 | |||
19 | Andreas Backmann (bis 30.06.2002) | 30.06.1976 | |||
20 | Marco Engelhardt (bis 30.06.2004) | 02.12.1980 | |||
26 | Carlo Espinosa (bis 30.06.2003) | 29.09.1981 | |||
31 | Nathaniel Lamptey (bis 30.06.2003) | 07.07.1983 | |||
33 | Innocent Melkam (bis 30.06.2002) | 26.05.1981 | |||
Sturm | |||||
Mark Römer (bis 30.08.2001) | 22.06.1975 | ||||
9 | Bruno Labbadia (bis 30.06.2003) | 08.02.1966 | |||
11 | Danny Fuchs (bis 30.06.2003) | 25.02.1976 | |||
12 | Aydin Çetin (bis 30.06.2003) | 21.05.1980 | |||
34 | Iwan Sajenko (bis 30.06.2005) | 17.10.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |