Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (ab 17.12.2001) (bis 21.04.2003) | 28.06.1944 | ||||
Dragoslav Stepanović (ab 23.08.2001) (bis 16.12.2001) | 30.08.1948 | ||||
Rob Reekers (ab 07.08.2001) (bis 23.08.2001) | 07.05.1966 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 06.08.2001) | 01.03.1958 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.2003) | 14.11.1956 | ||||
Rob Reekers (bis 30.06.2003) | 07.05.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Adler (bis 30.06.2005) | 14.10.1967 | |||
24 | Matthias Kleinsteiber (bis 07.01.2002) | 05.01.1978 | |||
25 | Christian Börkel (bis 30.06.2002) | 15.04.1981 | |||
29 | Emir Hadžiđulbić (ab 01.11.2001) (bis 30.06.2002) | 12.04.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Quallo (bis 30.06.2002) | 02.10.1971 | |||
3 | Janos Radoki (bis 30.06.2002) | 07.03.1972 | |||
4 | Paweł Wojtala (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2003) | 27.10.1972 | |||
5 | Daniel Ciucă (bis 30.06.2002) | 01.06.1966 | |||
14 | Anthony Tiéku (bis 30.06.2002) | 16.03.1974 | |||
16 | Mario Wildmann (bis 30.06.2003) | 17.11.1975 | |||
20 | Vik Lalic (bis 30.06.2002) | 09.02.1976 | |||
21 | Dejan Raičković (ab 16.09.2001) (bis 30.06.2002) | 27.10.1967 | |||
23 | Alexander Maul (bis 01.09.2001) | 24.09.1976 | |||
28 | Jens Langeneke (bis 30.06.2002) | 29.03.1977 | |||
31 | Torsten Schramm (bis 30.06.2002) | 19.02.1979 | |||
33 | Karsten Baumann (bis 30.09.2001) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Jürgen Luginger (bis 30.06.2003) | 08.12.1967 | |||
7 | Mike Rietpietsch (bis 30.06.2005) | 26.03.1974 | |||
8 | Jörg Lipinski (bis 30.06.2002) | 31.10.1967 | |||
10 | Fabrizio Hayer (bis 30.06.2003) | 11.05.1969 | |||
11 | Thorsten Judt (bis 30.06.2002) | 30.06.1971 | |||
15 | Patrick Falk (bis 30.06.2002) | 08.02.1980 | |||
17 | Chiquinho (bis 30.06.2002) | 21.03.1974 | |||
18 | Frank Scharpenberg (bis 30.06.2002) | 30.11.1971 | |||
22 | Daniel Cartus (bis 30.06.2002) | 02.09.1978 | |||
Sturm | |||||
Achim Weber (bis 02.04.2002) | 11.03.1969 | ||||
9 | Angelo Vier (bis 30.06.2002) | 23.04.1972 | |||
12 | Lars Toborg (bis 30.06.2002) | 19.08.1975 | |||
14 | Vedran Madzar (bis 30.06.2002) | 24.03.1975 | |||
19 | Dimtscho Belijakow (bis 30.06.2002) | 26.10.1971 | |||
23 | Sascha Rösler (ab 01.11.2001) (bis 30.06.2002) | 28.10.1977 | |||
26 | René Müller (bis 30.06.2002) | 19.05.1974 | |||
27 | Adis Obad (bis 30.06.2002) | 05.12.1971 | |||
31 | Serkan Cenk (bis 30.06.2002) | 11.08.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.2001 19:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.12.2001 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2002 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |