Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Erkenbrecher (ab 03.12.2001) (bis 09.02.2003) | 14.11.1954 | ||||
Markus Gellhaus (bis 03.12.2001) | 09.06.1970 | ||||
Torwart | |||||
Malte Schulze-Happe (ab 01.09.2001) (bis 30.06.2002) | 12.08.1978 | ||||
Zsolt Petry (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 23.09.1966 | ||||
1 | Ralf Kellermann (bis 30.06.2002) | 24.09.1968 | |||
12 | Lukas Kruse (bis 30.06.2004) | 09.07.1983 | |||
26 | Zsolt Petry (bis 30.06.2002) | 23.09.1966 | |||
Abwehr | |||||
Rytis Narusevicius (bis 30.06.2002) | 09.03.1967 | ||||
Daniel Bogdanovic (bis 30.06.2002) | 28.02.1981 | ||||
Essele Bakasu (bis 31.12.2001) | 13.03.1975 | ||||
2 | Petar Kuschew (bis 30.06.2003) | 21.01.1971 | |||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2006) | 06.01.1981 | |||
5 | Pavel Dotchev (bis 09.02.2003) | 28.09.1965 | |||
16 | Thorsten Becker (bis 30.06.2008) | 13.05.1980 | |||
32 | Gert Müller (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 10.08.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Frederic Kollmeier (bis 30.06.2002) | 10.01.1981 | ||||
Mark Meinhardt (bis 30.06.2002) | 12.01.1971 | ||||
Reiner Plaßhenrich (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 12.12.1976 | ||||
Aleksandr Rychkov (bis 31.12.2001) | 11.10.1974 | ||||
Peter Berhorst (bis 31.12.2001) | 29.03.1978 | ||||
6 | Javor Valtichinov (bis 30.06.2003) | 23.11.1974 | |||
8 | Krzysztof Karpowicz (bis 30.06.2002) | 15.05.1972 | |||
9 | Asif Saric (bis 30.06.2002) | 15.01.1965 | |||
14 | Semir Devoli (bis 30.06.2003) | 03.12.1976 | |||
18 | Markus Krösche (bis 30.06.2014) | 17.09.1980 | |||
20 | Giuseppe Canale (bis 31.12.2003) | 17.03.1977 | |||
21 | Jaroslav Macak (bis 31.12.2001) | 13.01.1974 | |||
27 | Jörg Schwanke (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 12.01.1969 | |||
29 | Michael Zechner (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 31.01.1975 | |||
34 | Oliver Glöden (bis 30.06.2002) | 14.05.1978 | |||
Sturm | |||||
Ali Göl (bis 30.06.2002) | 13.07.1976 | ||||
Daniel Seifert (bis 30.06.2002) | 03.05.1976 | ||||
Dennis Offermann (bis 31.12.2001) | 28.01.1980 | ||||
11 | Weselin Gerow (bis 30.06.2004) | 07.05.1970 | |||
13 | Skito Litimba (bis 30.06.2002) | 07.07.1977 | |||
20 | Joakim N'Tsika (bis 30.06.2002) | 22.10.1974 | |||
23 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2003) | 18.01.1983 | |||
28 | Sascha Siebert (ab 01.01.2002) (bis 31.12.2002) | 28.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 27.08.2001 20:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |