Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Anton Schrobenhauser (ab 03.04.2002) (bis 05.05.2002) | 09.08.1955 | ||||
Rainer Adrion (ab 14.09.2001) (bis 02.04.2002) | 10.12.1953 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 13.09.2001) | 30.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harry Deutinger (bis 01.04.2004) | 13.02.1947 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Heerwagen (ab 01.08.2001) (bis 30.06.2007) | 13.04.1983 | |||
18 | Michael Gurski (bis 30.06.2002) | 21.03.1979 | |||
27 | Peter Sirch (bis 30.06.2002) | 30.12.1961 | |||
28 | Gerhard Tremmel (bis 30.06.2002) | 16.11.1978 | |||
30 | Guido Koltermann (bis 30.06.2002) | 13.08.1975 | |||
Abwehr | |||||
Markus Weinzierl (bis 31.12.2001) | 28.12.1974 | ||||
2 | Alexander Strehmel (bis 21.01.2004) | 20.03.1968 | |||
4 | Ralf Bucher (bis 30.06.2009) | 06.04.1972 | |||
11 | Alexander Bugera (bis 30.06.2002) | 08.08.1978 | |||
20 | Dennis Grassow (bis 30.06.2004) | 10.10.1971 | |||
31 | Ivica Majstorović (bis 30.06.2002) | 20.09.1981 | |||
32 | Hendrik Herzog (bis 30.06.2002) | 02.04.1969 | |||
33 | Jan Seifert (bis 30.06.2003) | 14.10.1968 | |||
35 | Bernard Schuiteman (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 03.10.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Oliver Straube (bis 30.06.2003) | 13.12.1971 | |||
5 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2005) | 14.09.1970 | |||
6 | Matthias Lust (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2005) | 27.04.1970 | |||
8 | Stefan Lexa (bis 30.06.2002) | 01.11.1976 | |||
12 | Danny Schwarz (bis 30.06.2002) | 11.05.1975 | |||
13 | Džoni Novak (bis 30.06.2002) | 04.09.1969 | |||
14 | Peter Zeiler (bis 30.06.2002) | 08.10.1970 | |||
15 | Goran Šukalo (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 24.08.1981 | |||
19 | Stefan Leitl (ab 01.11.2001) (bis 30.06.2002) | 29.08.1977 | |||
19 | Marco Haber (bis 31.12.2001) | 21.09.1971 | |||
21 | Francisco Copado (bis 30.06.2002) | 19.07.1974 | |||
25 | Martin Cizek (ab 01.12.2001) (bis 30.06.2002) | 09.06.1974 | |||
Sturm | |||||
7 | Miroslaw Spizak (bis 30.06.2002) | 13.01.1979 | |||
9 | Altin Rraklli (bis 30.06.2002) | 17.07.1970 | |||
15 | Abdelaziz Ahanfouf (bis 31.12.2001) | 14.01.1978 | |||
23 | David Zdrilic (bis 16.06.2002) | 13.04.1974 | |||
26 | André Breitenreiter (bis 02.09.2002) | 02.10.1973 | |||
28 | Sasa Jakomin (ab 01.01.2002) (bis 31.12.2002) | 15.03.1973 | |||
29 | Uwe Rösler (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 15.11.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |