Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Brobeil (bis 30.06.2003) | |||||
Torwart | |||||
1 | Holger Betz (bis 30.06.2018) | 16.05.1978 | |||
Abwehr | |||||
Mark Hugel (bis 30.06.2003) | 19.04.1977 | ||||
Goran Đukanović (bis 30.06.2002) | 01.01.1972 | ||||
Andreas Saur (bis 30.06.2002) | 01.08.1981 | ||||
Jochen Schmitt (bis 30.06.2002) | 22.05.1975 | ||||
5 | Sören Mende (bis 30.06.2007) | 21.04.1983 | |||
15 | Gerold Skowranek (bis 30.06.2007) | 21.01.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
Philipp Lang (bis 30.06.2004) | 28.09.1982 | ||||
Grozdan Tokic (bis 30.06.2003) | 15.03.1970 | ||||
Oliver Seitz (bis 30.06.2002) | 14.11.1980 | ||||
8 | Ünal Demirkiran (bis 30.06.2003) | 24.06.1979 | |||
28 | Marco Mangold (bis 30.06.2002) | 21.08.1980 | |||
Sturm | |||||
Serdar Erdinc (bis 30.06.2003) | 19.01.1979 | ||||
Erkan Ayten (bis 31.12.2002) | 26.04.1979 | ||||
Ismail Ülger (bis 30.06.2002) | 13.07.1978 | ||||
11 | Dragan Trkulja (bis 30.06.2002) | 30.09.1964 | |||
19 | Milton Tembo (bis 30.06.2008) | 08.12.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 17:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.2001 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |