Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (ab 04.02.2002) (bis 30.06.2002) | 17.06.1940 | ||||
Oskar Kosche (ab 02.02.2002) (bis 03.02.2002) | 18.08.1967 | ||||
Hermann Andreev (bis 01.02.2002) | 28.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ingo Nachtigall (bis 20.11.2001) | 21.09.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Kunze (bis 30.06.2002) | 12.01.1971 | |||
12 | Sebastian Rauch (bis 30.06.2004) | 20.09.1981 | |||
28 | Dirk Heinrichs (bis 30.06.2003) | 20.05.1968 | |||
35 | Nico Thomaschewski (bis 30.06.2002) | 10.02.1971 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marcell Fensch (bis 30.06.2003) | 23.08.1975 | |||
4 | Marcus Petsch (bis 31.12.2002) | 08.06.1966 | |||
5 | Jens Härtel (bis 30.06.2003) | 07.06.1969 | |||
6 | Mentor Miftari (bis 30.06.2002) | 04.04.1971 | |||
15 | Frank Kinkel (bis 30.06.2002) | 20.12.1973 | |||
17 | Marco Laaser (bis 30.06.2002) | 16.01.1977 | |||
18 | Michael Molata (bis 30.06.2002) | 10.02.1973 | |||
27 | Christian Henning (bis 30.06.2004) | 21.01.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Tonci Boban (bis 30.06.2003) | 30.11.1971 | |||
10 | Igor Lazic (bis 30.06.2002) | 08.08.1967 | |||
14 | Martin Neumann (bis 30.06.2002) | 29.08.1979 | |||
19 | Martino Gatti (bis 30.06.2003) | 23.10.1971 | |||
20 | Nico Däbritz (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 26.08.1971 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2003) | 11.01.1979 | |||
22 | Thomas Möller (bis 14.01.2003) | 01.04.1977 | |||
24 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 30.06.2003) | 29.11.1963 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2003) | 27.04.1972 | |||
26 | Michael Seeger (bis 30.06.2002) | 18.12.1977 | |||
32 | Jens Dowe (ab 01.11.2001) (bis 30.06.2002) | 01.06.1968 | |||
33 | Björn Laars (bis 30.06.2002) | 05.12.1974 | |||
Sturm | |||||
7 | Vladan Milovanović (bis 30.06.2002) | 07.07.1970 | |||
9 | Richard Slezak (bis 30.06.2002) | 14.04.1973 | |||
11 | Cem Efe (bis 30.06.2003) | 09.06.1978 | |||
13 | Henryk Bałuszyński (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2002) | 15.07.1972 | |||
16 | Enrico Röver (bis 30.06.2006) | 30.09.1969 | |||
27 | Mirko Ullmann (bis 30.06.2002) | 12.06.1975 | |||
30 | Lars Kampf (bis 30.06.2003) | 30.04.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |