Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Feichtenbeiner (bis 24.04.2002) | 09.07.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Clauß (bis 30.06.2003) | 13.01.1969 | |||
22 | Ferenc Rott (bis 30.06.2003) | 06.10.1970 | |||
Abwehr | |||||
Harald Gärtner (bis 31.12.2001) | 30.11.1968 | ||||
2 | Ilker Aybar (bis 30.06.2003) | 26.01.1976 | |||
3 | Miroslav Mihajlovic (bis 30.06.2004) | 27.03.1978 | |||
4 | Matthias Hohmann (bis 30.06.2002) | 11.02.1972 | |||
5 | Richard Hasa (bis 30.06.2005) | 27.03.1970 | |||
15 | Alexandre de Freitas (bis 30.06.2002) | 16.07.1976 | |||
17 | Benjamin Lense (bis 30.06.2002) | 30.11.1978 | |||
19 | Daniel Leifermann (bis 30.06.2004) | 25.01.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
Sascha Amstätter (bis 31.12.2001) | 08.11.1977 | ||||
7 | Christian Simon (bis 30.06.2003) | 30.06.1970 | |||
8 | Živojin Juškić (bis 30.06.2007) | 16.12.1969 | |||
10 | Boris Kolb (bis 30.06.2003) | 12.11.1979 | |||
12 | Roland Nagy (bis 30.06.2002) | 12.06.1971 | |||
13 | Sascha Lense (bis 30.06.2002) | 05.10.1974 | |||
14 | Alexander Lorenz (bis 30.06.2002) | 31.12.1978 | |||
16 | Elton da Costa (bis 30.06.2003) | 15.12.1979 | |||
23 | Thomas Franck (bis 30.06.2002) | 24.02.1971 | |||
24 | Claude Brancourt (bis 30.06.2004) | 02.04.1979 | |||
25 | Nikola Jovanovic (bis 30.06.2002) | 19.11.1973 | |||
Sturm | |||||
9 | Andreas Rüppel (bis 30.06.2003) | 28.06.1973 | |||
11 | David Wagner (bis 30.06.2002) | 19.10.1971 | |||
18 | Sascha Maier (bis 30.06.2003) | 02.01.1974 | |||
20 | Nico Beigang (bis 30.06.2003) | 24.08.1982 | |||
21 | Audenzio Musci (bis 30.06.2002) | 09.03.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 14:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.2001 19:30 Uhr |
3 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.2001 19:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |