Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolf Werner (ab 09.01.2002) (bis 30.06.2002) | 08.04.1942 | ||||
Frank Neubarth (bis 07.01.2002) | 29.07.1962 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Bender (bis 30.06.2013) | 08.07.1968 | ||||
Torwart | |||||
Pascal Borel (bis 30.06.2005) | 26.09.1978 | ||||
Dieter Burdenski (ab 01.02.2002) (bis 28.02.2002) | 26.11.1950 | ||||
1 | Alexander Walke (bis 30.06.2005) | 06.06.1983 | |||
Abwehr | |||||
Razundara Tjikuzu (ab 01.03.2002) (bis 11.11.2002) | 12.12.1979 | ||||
2 | Sebastian Schröer (bis 30.06.2002) | 12.10.1980 | |||
3 | Stefan Beckert (bis 30.06.2005) | 03.05.1982 | |||
5 | Björn Schierenbeck (bis 30.06.2008) | 12.07.1974 | |||
6 | Hannes Wilking (bis 30.06.2004) | 17.04.1982 | |||
8 | Alexej Spasskow (bis 30.06.2003) | 29.01.1980 | |||
19 | Dennis Votava (bis 30.06.2002) | 16.12.1980 | |||
25 | Mario Neunaber (bis 08.01.2004) | 17.03.1982 | |||
26 | Christian Schulz (bis 30.06.2005) | 01.04.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Philip Salyer (ab 17.01.2002) (bis 31.12.2002) | 30.10.1981 | ||||
Hüseyin Altindag (bis 30.06.2002) | 18.03.1982 | ||||
Heinrich Büntemeyer (bis 30.06.2002) | |||||
4 | Christian Lenze (bis 31.12.2003) | 26.04.1977 | |||
7 | Frank Kaiser (bis 30.06.2002) | 18.10.1978 | |||
9 | Daniel Niemann (bis 31.12.2002) | 18.03.1982 | |||
11 | Tim Borowski (bis 31.08.2001) | 02.05.1980 | |||
13 | André Möller (bis 30.06.2002) | 14.10.1982 | |||
16 | Danny Fütterer (bis 30.06.2005) | 28.08.1975 | |||
17 | Kriztián Nánási (bis 30.06.2003) | 21.06.1982 | |||
21 | Simon Rolfes (bis 15.12.2002) | 21.01.1982 | |||
Sturm | |||||
Blaise Mamoum (bis 19.01.2003) | 25.12.1979 | ||||
Enrico Kern (bis 30.06.2002) | 12.03.1979 | ||||
Matthias Balke (bis 30.06.2002) | 21.03.1982 | ||||
Aydemir Demir (bis 30.06.2002) | 25.05.1980 | ||||
Lars Behrens (bis 30.06.2002) | 14.09.1978 | ||||
9 | Ahmet Kuru (bis 30.06.2004) | 23.04.1982 | |||
11 | Nelson Valdez (ab 01.12.2001) (bis 30.06.2004) | 28.11.1983 | |||
18 | Maycoll Canizales-Smith (bis 30.06.2004) | 28.12.1982 | |||
22 | Erhan Aydin (bis 30.06.2003) | 13.02.1981 | |||
23 | Joe Di Iorio (bis 21.02.2002) | 08.04.1982 | |||
24 | Marco Stier (bis 30.06.2005) | 26.03.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 15:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.2001 19:30 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |