Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Claus Boden (bis 30.06.2004) | 07.10.1951 | ||||
Trainer | |||||
Peter Pacult (ab 19.10.2001) (bis 11.03.2003) | 28.10.1959 | ||||
Werner Lorant (bis 18.10.2001) | 21.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reiner Maurer (ab 12.11.2001) (bis 03.12.2004) | 16.02.1960 | ||||
Peter Pacult (bis 18.10.2001) | 28.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Hofmann (bis 30.06.2009) | 03.11.1972 | |||
29 | Simon Jentzsch (bis 30.06.2003) | 04.05.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Martin Stranzl (bis 30.06.2004) | 16.06.1980 | |||
3 | Ned Zelic (bis 23.01.2002) | 04.07.1971 | |||
4 | Marco Kurz (bis 30.06.2004) | 16.05.1969 | |||
5 | Tomáš Votava (bis 30.06.2003) | 21.02.1974 | |||
15 | Holger Greilich (bis 30.06.2002) | 12.07.1971 | |||
24 | Uwe Ehlers (bis 30.06.2003) | 08.03.1975 | |||
25 | Achim Pfuderer (bis 30.06.2003) | 29.11.1975 | |||
36 | Andreas Görlitz (bis 30.06.2002) | 31.01.1982 | |||
44 | Torben Hoffmann (bis 30.06.2004) | 27.10.1974 | |||
Mittelfeld | |||||
Tom Stohn (bis 30.06.2003) | 21.12.1968 | ||||
Martin Cizek (bis 30.11.2001) | 09.06.1974 | ||||
6 | Roman Týce (bis 30.06.2007) | 07.05.1977 | |||
8 | Vidar Riseth (bis 31.12.2002) | 21.04.1972 | |||
10 | Thomas Häßler (bis 30.06.2003) | 30.05.1966 | |||
12 | Filip Tapalovic (bis 30.06.2002) | 22.10.1976 | |||
13 | Harald Cerny (bis 30.06.2007) | 13.09.1973 | |||
14 | Michael Wiesinger (bis 15.01.2004) | 27.12.1972 | |||
14 | Erik Mykland (bis 30.06.2002) | 21.07.1971 | |||
17 | Daniel Borimirow (bis 07.01.2004) | 15.01.1970 | |||
20 | Markus Weissenberger (bis 30.06.2004) | 08.03.1975 | |||
22 | Didier Dheedene (bis 30.06.2002) | 22.01.1972 | |||
26 | Marcus Pürk (bis 30.06.2004) | 21.09.1974 | |||
28 | Daniel Bierofka (bis 30.06.2002) | 07.02.1979 | |||
Sturm | |||||
Sascha Rösler (bis 31.10.2001) | 28.10.1977 | ||||
9 | Martin Max (bis 30.06.2003) | 07.08.1968 | |||
11 | Bernhard Winkler (bis 30.06.2002) | 24.06.1966 | |||
18 | Paul Agostino (bis 30.06.2007) | 09.06.1975 | |||
19 | Davor Šuker (ab 01.01.2002) (bis 01.07.2003) | 01.01.1968 | |||
21 | Markus Schroth (bis 30.06.2004) | 25.01.1975 | |||
27 | Benjamin Lauth (bis 30.06.2002) | 04.08.1981 | |||
33 | Samuel Ipoua (bis 30.06.2002) | 01.03.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
0 : 10 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.2001 19:30 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 11.12.2001 19:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.01.2002 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |