Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 30.06.2004) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (bis 30.06.2004) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tim Cassel (bis 30.06.2004) | 09.09.1975 | |||
29 | Maik Wilde (bis 30.06.2004) | 14.08.1972 | |||
Abwehr | |||||
George Mbwando (bis 30.06.2002) | 29.10.1975 | ||||
2 | Marco Zallmann (bis 30.06.2003) | 17.11.1967 | |||
4 | Serkan Rinal (bis 30.06.2003) | 29.09.1977 | |||
5 | Kai Achilles (bis 30.06.2003) | 18.09.1975 | |||
17 | Björn Arens (bis 30.06.2003) | 29.09.1972 | |||
21 | Timo Neumann (bis 30.06.2007) | 09.05.1982 | |||
22 | Ibrahim Türkmen (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Jiří Homola (bis 31.12.2002) | 07.03.1974 | ||||
Timo Schultz (bis 30.06.2002) | 26.08.1977 | ||||
Vidmantas Vysniauskas (bis 30.06.2002) | 15.09.1969 | ||||
Jan-Uwe Gundel (bis 30.06.2002) | 31.08.1971 | ||||
6 | Farai Mbidzo (bis 30.06.2006) | 06.10.1972 | |||
10 | Oliver Schweißing (bis 30.06.2003) | 03.03.1971 | |||
14 | Martin Przondziono (bis 23.01.2003) | 11.06.1969 | |||
Sturm | |||||
Mustafa Turgut (bis 30.06.2002) | 21.08.1971 | ||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 | |||
16 | Dennis Kruppke (bis 30.06.2003) | 01.04.1980 | |||
19 | Timo Mäkelmann (bis 30.06.2003) | 22.06.1981 | |||
20 | Jens Scharping (bis 30.06.2004) | 16.07.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |