Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Adrion (bis 30.09.2001) | 10.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Widmayer (bis 31.12.2005) | 02.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
Adnan Masic (bis 30.06.2004) | 19.05.1975 | ||||
Markus Miller (bis 30.06.2002) | 08.04.1982 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Kocholl (bis 30.06.2005) | 10.05.1983 | ||||
Florian Lechner (bis 30.06.2004) | 03.03.1981 | ||||
Michael Rundio (bis 24.01.2004) | 21.01.1983 | ||||
Frank Posch (bis 30.06.2003) | 21.02.1973 | ||||
Volker Grimminger (bis 30.06.2002) | 01.10.1979 | ||||
Markus Gabriel (bis 30.06.2002) | 14.02.1977 | ||||
Nikolaos Nakas (bis 30.06.2002) | 13.04.1982 | ||||
Udo Schrötter (bis 30.06.2002) | 05.06.1981 | ||||
Fabio Morena (bis 25.08.2001) | 19.03.1980 | ||||
Mittelfeld | |||||
Denis Berger (bis 30.06.2006) | 14.04.1983 | ||||
Tobias Rathgeb (bis 09.08.2004) | 03.05.1982 | ||||
Robert Vujevic (bis 30.06.2004) | 26.11.1980 | ||||
Michael Fink (bis 30.06.2004) | 01.02.1982 | ||||
Matthias Lehmann (bis 30.06.2003) | 28.05.1983 | ||||
Manuel Bölstler (bis 31.07.2002) | 26.04.1983 | ||||
Benjamin Adrion (bis 30.06.2002) | 31.03.1981 | ||||
Alessandro Caruso (bis 30.06.2002) | 04.07.1980 | ||||
Marvin Braun (bis 30.06.2002) | 11.01.1982 | ||||
Sturm | |||||
Steffen Handschuh (bis 30.06.2004) | 26.04.1980 | ||||
Wjatscheslaw Hleb (bis 29.01.2004) | 12.02.1983 | ||||
Felix Luz (bis 21.12.2003) | 18.01.1982 | ||||
Suad Rahmanovic (bis 30.06.2003) | 16.10.1980 | ||||
Kevin Kurányi (bis 30.06.2002) | 02.03.1982 | ||||
Angelo Vaccaro (bis 30.06.2002) | 04.10.1981 | ||||
Christian Haas (bis 30.06.2002) | 18.11.1978 | ||||
Christian Seeber (bis 30.06.2002) | 11.02.1973 | ||||
Michael Mayer-Vorfelder (bis 30.06.2002) | 19.09.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 24.08.2001 18:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |