Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.2003) | 19.01.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thorsten Haas (bis 07.04.2004) | 31.12.1966 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.2002) | 15.09.1948 | ||||
Torwart | |||||
1 | Uwe Brunn (bis 30.06.2003) | 20.11.1967 | |||
12 | Christopher Jürgens (bis 30.06.2002) | 20.02.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Krzysztof Kowalik (bis 30.06.2002) | 28.12.1971 | |||
3 | Sidney (bis 30.06.2004) | 16.10.1979 | |||
5 | Alexander Ukrow (bis 30.06.2004) | 07.12.1970 | |||
15 | Philipp Haastrup (bis 27.01.2004) | 05.03.1982 | |||
16 | Patrick Owomoyela (bis 30.06.2002) | 05.11.1979 | |||
19 | Kemal Halat (bis 30.06.2003) | 05.07.1971 | |||
22 | Christian Alder (bis 30.06.2002) | 03.09.1978 | |||
23 | Arne Tammen (bis 30.06.2004) | 29.01.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Wolfgang Schütte (bis 30.06.2006) | 24.01.1974 | |||
7 | Guido Spork (bis 30.06.2004) | 03.01.1975 | |||
8 | Joe Enochs (bis 30.06.2008) | 01.09.1971 | |||
13 | Christian Thölking (bis 30.06.2002) | 02.04.1981 | |||
17 | Oliver Villar (bis 30.06.2003) | 05.01.1980 | |||
19 | Everson (bis 30.06.2002) | 10.11.1975 | |||
20 | Heiko Petersen (bis 30.06.2002) | 30.07.1980 | |||
21 | Artur Zimmermann (bis 25.01.2004) | 13.06.1984 | |||
22 | Christian Schiffbänker (ab 01.01.2002) (bis 30.06.2003) | 04.01.1983 | |||
Sturm | |||||
9 | Aleh Putsila (bis 30.06.2002) | 23.05.1974 | |||
10 | Daniel Thioune (bis 30.06.2002) | 21.07.1974 | |||
11 | Christian Claaßen (bis 30.06.2004) | 22.05.1969 | |||
13 | Addy Menga (bis 30.06.2007) | 28.09.1983 | |||
18 | Michael Petri (bis 30.06.2002) | 23.11.1977 | |||
24 | Jens Hülsmann (bis 30.06.2003) | 08.08.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.2001 20:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |