Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Hoßbach (bis 06.08.2007) | 13.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Wolfgang Wolf (bis 03.03.2003) | 24.09.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alfons Higl (bis 05.03.2003) | 17.12.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Claus Reitmaier (bis 31.08.2003) | 17.03.1964 | |||
22 | Sead Ramović (bis 30.06.2002) | 14.03.1979 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dusan Petković (bis 30.06.2002) | 13.06.1974 | |||
5 | Emeka Ifejiagwa (bis 30.06.2002) | 30.10.1977 | |||
6 | Claus Thomsen (bis 30.06.2002) | 31.05.1970 | |||
12 | Waldemar Kryger (bis 30.06.2002) | 08.11.1968 | |||
13 | Marino Biliskov (bis 30.06.2004) | 17.03.1976 | |||
19 | Thomas Rytter (ab 06.12.2001) (bis 30.06.2004) | 06.01.1974 | |||
25 | Stefan Schnoor (bis 30.06.2002) | 18.04.1971 | |||
31 | Hans Sarpei (bis 30.06.2006) | 28.06.1976 | |||
33 | Maik Franz (bis 30.06.2006) | 05.08.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Michael Madsen (bis 30.06.2002) | 24.01.1974 | |||
3 | Frank Greiner (bis 30.06.2003) | 03.07.1966 | |||
7 | Patrick Weiser (bis 28.08.2005) | 25.12.1971 | |||
10 | Krzysztof Nowak (bis 30.06.2002) | 27.09.1975 | |||
14 | Dorinel Munteanu (bis 26.01.2003) | 25.06.1968 | |||
15 | Tobias Rau (bis 30.06.2003) | 31.12.1981 | |||
16 | Gernot Plassnegger (bis 30.06.2002) | 23.03.1978 | |||
18 | Dietmar Kühbauer (bis 30.06.2002) | 04.04.1971 | |||
21 | Martin Petrow (bis 24.07.2005) | 15.01.1979 | |||
23 | Sven Müller (bis 09.01.2004) | 04.04.1980 | |||
24 | Charles Akonnor (bis 30.06.2002) | 12.03.1974 | |||
26 | Robson Ponte (bis 30.06.2003) | 06.11.1976 | |||
27 | Miroslav Karhan (bis 30.06.2006) | 21.06.1976 | |||
28 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2002) | 07.07.1981 | |||
36 | Michael Habryka (bis 30.06.2003) | 06.04.1982 | |||
Sturm | |||||
8 | Diego Klimowicz (ab 01.12.2001) (bis 30.06.2002) | 06.07.1974 | |||
9 | Andrzej Juskowiak (bis 30.06.2002) | 03.11.1970 | |||
11 | Tomislav Marić (bis 29.01.2004) | 28.01.1973 | |||
17 | Jürgen Rische (bis 30.06.2002) | 30.10.1970 | |||
20 | Markus Feldhoff (bis 30.11.2001) | 29.08.1974 | |||
32 | Joshua Kennedy (bis 30.06.2002) | 20.08.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.08.2001 17:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.11.2001 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.01.2002 20:15 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |