Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Dietterle (ab 14.08.2001) (bis 07.12.2002) | 02.06.1951 | ||||
Willi Entenmann (bis 13.08.2001) | 25.09.1943 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Zeidler (bis 07.12.2002) | 08.08.1962 | ||||
Torwart | |||||
Dennis Rudel (bis 30.06.2002) | 20.01.1977 | ||||
1 | Erol Sabanov (bis 30.06.2002) | 16.05.1974 | |||
13 | Reinhard Potye (bis 30.06.2002) | 07.05.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Stefan Mittelbach (bis 31.12.2005) | 02.09.1978 | |||
8 | Benjamin Schöckel (bis 30.06.2003) | 16.08.1980 | |||
12 | Patrick Neumann (bis 30.06.2003) | 26.03.1976 | |||
14 | Uwe Schneider (bis 30.06.2003) | 28.08.1971 | |||
16 | Cassio da Silva (bis 22.01.2008) | 22.11.1978 | |||
18 | Torsten Menck (bis 30.06.2003) | 23.08.1971 | |||
22 | Tobias Iseli (bis 30.06.2003) | 17.08.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Michael Bochtler (bis 30.06.2004) | 15.10.1975 | |||
5 | Martin Braun (bis 30.06.2003) | 18.11.1968 | |||
6 | Thomas Ollhoff (bis 30.06.2002) | 15.06.1975 | |||
7 | Sachar Theres (bis 30.06.2003) | 08.03.1974 | |||
10 | Branko Okic (bis 30.06.2002) | 16.02.1969 | |||
11 | Michael Butrej (bis 30.06.2002) | 26.06.1968 | |||
17 | Lars Müller (bis 30.06.2003) | 03.10.1972 | |||
19 | Laszlo Kanyuk (bis 30.06.2003) | 13.01.1979 | |||
25 | Vulnet Emini (bis 31.12.2002) | 10.09.1978 | |||
Sturm | |||||
Richard Potye (bis 30.06.2004) | 23.10.1975 | ||||
3 | Adam Hering (bis 30.06.2003) | 18.10.1976 | |||
9 | Miguel Coulibaly (bis 30.06.2002) | 15.10.1972 | |||
15 | Festus Agu (bis 30.06.2002) | 13.03.1975 | |||
20 | Michael Mason (bis 30.06.2002) | 28.06.1971 | |||
23 | Neno Rogosic (bis 24.08.2005) | 02.09.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |