Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Sven Kraft (bis 30.06.2002) | 13.07.1977 | ||||
Matthias Kunze (bis 30.06.2002) | |||||
Abwehr | |||||
Andreas Martach (bis 30.06.2002) | 31.01.1969 | ||||
Thomas Bruckner (bis 30.06.2002) | 13.08.1976 | ||||
Thomas Gerhardt (bis 30.06.2002) | 21.02.1981 | ||||
André Betzel (bis 30.06.2002) | 14.06.1981 | ||||
Andreas Mahler (bis 30.06.2002) | 16.12.1980 | ||||
Roland Brunner (bis 30.06.2002) | 12.12.1972 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Schober (bis 30.06.2008) | 10.09.1982 | ||||
Jochen Schinagel (bis 30.06.2007) | 12.08.1974 | ||||
Alf Mintzel (bis 30.06.2003) | 21.12.1981 | ||||
Christian Zeidlhack (bis 30.06.2002) | 26.12.1977 | ||||
René Laschzok (bis 30.06.2002) | 16.11.1973 | ||||
Christian Grönert (bis 30.06.2002) | 08.01.1971 | ||||
Jochen Manger (bis 30.06.2002) | 03.08.1981 | ||||
Stefan Hörner (bis 30.06.2002) | 13.07.1977 | ||||
Sturm | |||||
Björn Auer (bis 30.06.2007) | 15.03.1979 | ||||
Sascha Fröhner (bis 30.06.2002) | 23.08.1976 | ||||
Sanel Bradaric (bis 30.06.2002) | 28.07.1980 | ||||
Frank Kuß (bis 30.06.2002) | 02.03.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 25.08.2001 15:30 Uhr |
0 : 10 |
Schema Vergleich |