Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Greiber (bis 30.06.2005) | 28.10.1968 | ||||
Trainer | |||||
Friedhelm Funkel (bis 30.10.2003) | 10.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jos Luhukay (bis 30.10.2003) | 13.06.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Pröll (bis 30.06.2003) | 28.08.1979 | |||
16 | Alexander Bade (bis 30.06.2006) | 25.08.1970 | |||
32 | Wjatscheslaw Sokolow (bis 30.06.2003) | 21.12.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Carsten Cullmann (bis 30.06.2007) | 05.03.1976 | |||
3 | Alexander Voigt (bis 30.06.2005) | 13.04.1978 | |||
4 | Moses Sichone (bis 30.06.2004) | 31.05.1977 | |||
5 | Markus Happe (bis 21.01.2004) | 11.02.1972 | |||
12 | Oliver Schröder (bis 30.06.2004) | 11.06.1980 | |||
20 | Thomas Cichon (bis 30.06.2004) | 09.07.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Andrew Sinkala (bis 30.06.2006) | 18.06.1979 | |||
7 | Florian Kringe (bis 30.06.2004) | 18.08.1982 | |||
10 | Markus Kreuz (bis 30.06.2003) | 29.04.1977 | |||
11 | Markus Dworrak (bis 22.12.2003) | 23.01.1978 | |||
13 | Giovanni Federico (bis 30.06.2005) | 04.10.1980 | |||
14 | Evangelos Nessos (bis 30.06.2004) | 27.06.1978 | |||
15 | Christian Springer (bis 30.06.2006) | 15.07.1971 | |||
27 | Alassane Ouedraogo (bis 30.06.2003) | 07.09.1980 | |||
30 | Dirk Lottner (bis 30.06.2004) | 04.03.1972 | |||
Sturm | |||||
8 | Matthias Scherz (bis 30.06.2009) | 14.12.1971 | |||
9 | Sebastian Helbig (bis 04.01.2004) | 25.04.1977 | |||
18 | Markus Kurth (bis 30.06.2003) | 30.07.1973 | |||
21 | Artschil Arweladse (bis 30.06.2003) | 22.02.1973 | |||
23 | Francis Kioyo (bis 30.06.2003) | 18.09.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.11.2002 19:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.12.2002 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.02.2003 20:30 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |