Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 05.11.2003) | 11.12.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Derber (bis 30.06.2005) | 12.02.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Erol Sabanov (bis 15.11.2004) | 16.05.1974 | |||
12 | Peter Eich (bis 30.06.2007) | 18.06.1963 | |||
13 | Vahid Spago (bis 30.06.2003) | 02.04.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Oliver Schäfer (bis 30.06.2004) | 27.02.1969 | |||
5 | Christian Kritzer (bis 30.06.2003) | 09.02.1977 | |||
14 | Nobutaka Suzuki (bis 30.06.2004) | 12.09.1983 | |||
16 | Sören Holz (bis 30.06.2004) | 10.12.1976 | |||
18 | Hilko Ristau (bis 30.06.2003) | 24.04.1974 | |||
28 | Victor Oppong (bis 30.06.2004) | 04.09.1981 | |||
29 | Adiele Echendu (bis 30.06.2004) | 17.11.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Alessandro Caruso (bis 30.06.2005) | 04.07.1980 | |||
4 | Claudio Marasa (bis 30.06.2003) | 01.10.1978 | |||
6 | Alexander Rosen (bis 31.12.2003) | 10.04.1979 | |||
8 | Torsten Lieberknecht (bis 28.08.2003) | 01.08.1973 | |||
10 | Michael Oelkuch (bis 30.06.2003) | 05.02.1973 | |||
11 | Tamandani Nsaliwa (bis 30.06.2003) | 28.01.1982 | |||
15 | Michael Öller (bis 30.06.2004) | 13.08.1978 | |||
19 | Kosta Rodrigues (bis 18.01.2004) | 12.08.1979 | |||
20 | Marco Laping (bis 30.06.2007) | 14.02.1978 | |||
22 | Sanel Nuhic (bis 30.06.2005) | 04.06.1977 | |||
24 | Anatoli Muschinka (bis 30.06.2003) | 19.08.1970 | |||
40 | Nico Weißmann (ab 31.08.2002) (bis 30.06.2004) | 14.04.1980 | |||
Sturm | |||||
7 | Tamas Koltai (bis 30.06.2003) | 06.01.1977 | |||
9 | Pierre Hallé (bis 30.06.2004) | 18.06.1981 | |||
17 | Björn Tarillon (bis 19.01.2005) | 13.08.1981 | |||
21 | Andreas Haas (bis 30.06.2003) | 20.04.1982 | |||
23 | Yilmaz Örtülü (bis 30.06.2006) | 30.03.1980 | |||
26 | Thomas Esch (ab 03.09.2002) (bis 30.06.2003) | 03.08.1978 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.08.2002 19:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |