Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 30.06.2004) | 13.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dr. Jörg Jakobs (bis 30.06.2009) | 20.09.1970 | ||||
Frank Engel (bis 30.06.2004) | 15.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stephan Straub (bis 30.06.2009) | 25.01.1971 | |||
24 | Dirk Memmersheim (bis 30.06.2004) | 06.11.1976 | |||
Abwehr | |||||
3 | Alexander Klitzpera (bis 30.06.2008) | 19.10.1977 | |||
4 | Quido Lanzaat (bis 30.06.2004) | 30.09.1979 | |||
5 | Frank Schmidt (bis 30.01.2003) | 03.01.1974 | |||
6 | Willi Landgraf (bis 30.06.2006) | 29.08.1968 | |||
12 | George Mbwando (bis 30.06.2004) | 29.10.1975 | |||
14 | Daniel Rosin (bis 30.06.2003) | 18.05.1980 | |||
18 | Henri Heeren (bis 30.06.2003) | 25.10.1974 | |||
19 | Edwin Bediako (bis 30.06.2004) | 02.11.1980 | |||
21 | Ralph Gunesch (bis 31.08.2003) | 02.09.1983 | |||
25 | David Marso (bis 30.06.2003) | 11.07.1980 | |||
27 | Dirk Caspers (bis 30.06.2003) | 31.05.1980 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Manuel Benthin (bis 30.01.2003) | 03.03.1979 | |||
7 | Ivica Grlić (bis 30.06.2004) | 06.08.1975 | |||
8 | Eric van der Luer (bis 30.06.2004) | 16.08.1965 | |||
10 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.2004) | 31.10.1970 | |||
11 | Daniel Ferl (bis 30.06.2003) | 19.03.1980 | |||
15 | Thierry Bayock (bis 30.06.2004) | 27.08.1979 | |||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
9 | Miroslaw Spizak (bis 30.06.2003) | 13.01.1979 | |||
9 | Taifour Diane (bis 30.06.2003) | 01.11.1972 | |||
13 | Baba Iddi (bis 30.06.2003) | 06.07.1982 | |||
16 | Stephan Lämmermann (bis 30.06.2003) | 10.07.1967 | |||
17 | Mark Zimmermann (bis 30.06.2003) | 01.03.1974 | |||
20 | Marc Keller (bis 30.06.2003) | 11.04.1980 | |||
23 | Josef Ivanovic (bis 30.06.2003) | 05.12.1973 | |||
31 | Emmanuel Krontiris (ab 31.01.2003) (bis 30.06.2004) | 11.02.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |