Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Reinders (ab 25.10.2002) (bis 02.03.2004) | 19.01.1955 | ||||
Peter Vollmann (bis 20.10.2002) | 22.12.1957 | ||||
Torwart | |||||
12 | Dr. Philipp Laux (ab 08.08.2002) (bis 30.06.2003) | 25.01.1973 | |||
22 | Alexander Kunze (bis 30.06.2007) | 12.01.1971 | |||
28 | Jan Spoelder (bis 30.06.2003) | 14.03.1973 | |||
Abwehr | |||||
2 | Guido Gorges (ab 20.01.2003) (bis 30.06.2003) | 08.06.1973 | |||
3 | Bernd Eigner (bis 30.06.2003) | 01.05.1972 | |||
4 | Abdoul Thiam (bis 30.06.2003) | 19.06.1976 | |||
5 | Thomas Ridder (bis 30.06.2003) | 13.12.1972 | |||
6 | Markus Küpper (bis 30.06.2003) | 01.08.1976 | |||
13 | Janosch Dziwior (bis 30.06.2003) | 19.09.1974 | |||
20 | Jan Schanda (bis 30.06.2003) | 17.08.1977 | |||
26 | Adama Niang (bis 30.06.2003) | 09.01.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Thomas Piorunek (bis 09.01.2003) | 27.07.1979 | |||
7 | Markus Osthoff (bis 30.06.2003) | 19.11.1968 | |||
8 | Torsten Sümnich (bis 30.06.2003) | 01.10.1973 | |||
10 | Rudi Istenic (bis 30.06.2003) | 10.01.1971 | |||
15 | Alessandro da Silva (bis 30.06.2003) | 07.11.1970 | |||
16 | Holger Karp (bis 30.06.2003) | 26.03.1971 | |||
17 | Michél Mazingu-Dinzey (bis 30.06.2004) | 15.10.1972 | |||
21 | Sascha Hörster (bis 30.06.2003) | 20.04.1972 | |||
24 | Tibor Nadj (bis 30.06.2003) | 24.12.1973 | |||
27 | Stefan Pientak (bis 30.06.2003) | 09.03.1982 | |||
29 | Zdravko Tuzlak (bis 30.06.2003) | 23.04.1981 | |||
32 | Marc-Oliver Barton (bis 30.06.2003) | 01.08.1978 | |||
33 | Christian Lutz (bis 30.06.2003) | 31.10.1975 | |||
34 | Karsten Hutwelker (ab 28.01.2003) (bis 30.06.2003) | 27.08.1971 | |||
Sturm | |||||
9 | Jacob Thomas (bis 30.06.2003) | 14.02.1977 | |||
11 | Dirk Weetendorf (bis 30.06.2003) | 01.10.1972 | |||
14 | Sambo Choji (bis 30.06.2003) | 13.03.1977 | |||
18 | Jürgen Rische (bis 30.06.2003) | 30.10.1970 | |||
19 | Sven Schuchardt (bis 30.06.2003) | 27.04.1972 | |||
23 | Lars Fuchs (bis 30.06.2003) | 21.06.1982 | |||
25 | Daniel Teixeira (bis 30.06.2003) | 20.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.08.2002 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |