Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Schädlich (bis 17.12.2007) | 30.12.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Holger Erler (bis 17.12.2007) | 21.03.1950 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Hahnel (bis 30.06.2003) | 11.01.1982 | ||||
Russi Petkov (bis 30.06.2003) | 21.06.1976 | ||||
Abwehr | |||||
Murat Jasarević (bis 30.06.2003) | 18.03.1969 | ||||
Nikolče Noveski (bis 30.06.2003) | 28.04.1979 | ||||
Petr Grund (bis 30.06.2003) | 29.09.1970 | ||||
Thorsten Görke (bis 30.06.2003) | 22.09.1976 | ||||
Robert Gerber (ab 07.06.2003) (bis 09.06.2003) | 22.04.1983 | ||||
Mittelfeld | |||||
Tobias Preuß (bis 31.12.2003) | 01.05.1979 | ||||
Manuel Benthin (ab 31.01.2003) (bis 30.06.2003) | 03.03.1979 | ||||
Gregor Berger (bis 30.06.2003) | 21.11.1975 | ||||
Jörg Emmerich (bis 30.06.2003) | 09.03.1974 | ||||
Matthias Heidrich (bis 30.06.2003) | 10.12.1977 | ||||
Kay-Uwe Jendrossek (bis 30.06.2003) | 25.10.1971 | ||||
Sascha Kadow (bis 30.06.2003) | 31.07.1979 | ||||
Marco Kurth (bis 30.06.2003) | 18.08.1978 | ||||
Michel Petrick (bis 30.06.2003) | 11.09.1981 | ||||
Alexander Tetzner (bis 30.06.2003) | 23.08.1974 | ||||
Frank Berger (bis 30.06.2003) | 07.11.1977 | ||||
Sturm | |||||
Mirko Ullmann (bis 30.06.2003) | 12.06.1975 | ||||
Marcel Salomo (bis 30.06.2003) | 27.05.1979 | ||||
Rostislav Broum (bis 30.06.2003) | 25.06.1974 | ||||
Michal Hampel (bis 30.06.2003) | 10.05.1976 | ||||
Ronny Jank (bis 30.06.2003) | 01.12.1975 | ||||
Chwitscha Schubitidse (bis 30.06.2003) | 31.08.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |