Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Rath (bis 30.06.2011) | 01.02.1956 | ||||
Torwart | |||||
Lars Greschke (bis 31.12.2004) | 07.02.1982 | ||||
Kevin Fettke (bis 30.06.2003) | 01.02.1979 | ||||
Robert Reschke (bis 30.06.2003) | 23.10.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Arndt (bis 30.06.2003) | 07.06.1982 | ||||
Andre Keipke (bis 30.06.2003) | 15.02.1976 | ||||
Lars Philipp (bis 30.06.2003) | 29.05.1976 | ||||
Ronny Reimer (bis 30.06.2003) | 12.10.1976 | ||||
Marcus Schadrack (bis 30.06.2003) | 21.06.1976 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jan Schwake (bis 30.06.2007) | 06.11.1976 | ||||
Robert Jager (bis 31.12.2004) | 23.03.1981 | ||||
Daniel Leppin (bis 30.06.2004) | 17.03.1979 | ||||
Badri Danelia (bis 30.06.2003) | 02.01.1967 | ||||
Norman Elsner (bis 30.06.2003) | 04.11.1980 | ||||
Björn Keller (bis 30.06.2003) | 12.09.1977 | ||||
Carsten Moritz (bis 30.06.2003) | 18.06.1972 | ||||
Sebastian Schulz (bis 30.06.2003) | 15.11.1977 | ||||
Karsten Staude (bis 30.06.2003) | 11.10.1982 | ||||
Rico Walter (bis 30.06.2003) | 08.09.1982 | ||||
Sturm | |||||
Rene Thieme (bis 30.06.2003) | 29.09.1969 | ||||
Grzegorz Pawluszek (bis 30.06.2003) | 25.08.1970 | ||||
Christian Kühnöhl (bis 30.06.2003) | 10.07.1982 | ||||
Wladimir Fadejew (bis 30.06.2003) | 26.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |