Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alois Schwartz (ab 11.04.2003) (bis 30.06.2003) | 28.03.1967 | ||||
Michael Feichtenbeiner (ab 10.10.2002) (bis 10.04.2003) | 09.07.1960 | ||||
Jens Große (bis 09.10.2002) | 14.05.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alois Schwartz (ab 09.10.2002) (bis 10.04.2003) | 28.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
Christian Apel (bis 30.06.2003) | 02.04.1978 | ||||
1 | René Twardzik (bis 30.06.2005) | 25.06.1970 | |||
26 | Daniel Rothe (bis 30.06.2004) | 25.02.1981 | |||
Abwehr | |||||
Tobias Busse (ab 01.06.2003) (bis 30.06.2003) | |||||
5 | Tino Gerke (ab 01.05.2003) (bis 30.06.2004) | 15.12.1981 | |||
13 | Sebastian Mees (bis 30.06.2004) | 30.09.1981 | |||
22 | Danny Bach (bis 30.06.2003) | 31.01.1973 | |||
28 | Norman Loose (bis 30.06.2003) | 10.01.1980 | |||
29 | Thomas Gansauge (bis 23.10.2003) | 04.06.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Franz (bis 30.06.2003) | 21.09.1984 | ||||
Jakub Lisek (bis 30.06.2003) | 27.01.1979 | ||||
Mathias Held (ab 01.06.2003) (bis 30.06.2003) | |||||
4 | Patrick Hornung (bis 30.06.2003) | 15.12.1975 | |||
5 | Carsten Sträßer (bis 30.06.2003) | 05.07.1980 | |||
8 | Björn Laars (bis 30.06.2004) | 05.12.1974 | |||
8 | Bruno Akrapović (ab 08.12.2002) (bis 30.06.2003) | 26.09.1967 | |||
10 | Branko Okic (bis 30.06.2004) | 16.02.1969 | |||
14 | Martin Greil (ab 01.05.2003) (bis 30.06.2003) | 28.10.1983 | |||
16 | Tony Schnuphase (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2005) | 16.01.1985 | |||
16 | Sebastian Hartung (bis 30.06.2003) | 06.12.1980 | |||
17 | Torsten Raspe (bis 30.06.2003) | 01.08.1969 | |||
19 | Silvio Pätz (bis 30.06.2003) | 11.07.1979 | |||
21 | Torsten Ziegner (bis 30.06.2003) | 09.11.1977 | |||
Sturm | |||||
Björn Sesselmann (ab 01.04.2003) (bis 30.06.2003) | 16.03.1983 | ||||
Robert Freitag (ab 01.06.2003) (bis 30.06.2003) | 14.09.1978 | ||||
11 | Ronny Hebestreit (bis 30.06.2007) | 09.01.1975 | |||
14 | Enis Dzihic (bis 30.06.2003) | 12.10.1974 | |||
15 | Tomasz Szewczuk (bis 12.01.2004) | 03.12.1978 | |||
18 | Georg-Martin Leopold (bis 30.06.2004) | 11.08.1977 | |||
20 | Christian Müller (bis 30.06.2003) | 17.01.1981 | |||
23 | Henri Fuchs (bis 30.06.2004) | 23.06.1970 | |||
27 | Robert Fischer (ab 01.04.2003) (bis 30.06.2004) | 04.05.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2002 15:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |