Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz Gerber (ab 29.12.2002) (bis 28.03.2004) | 27.11.1953 | ||||
Joachim Philipkowski (ab 19.08.2002) (bis 16.12.2002) | 26.02.1962 | ||||
Dietmar Demuth (bis 20.08.2002) | 14.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harald Gärtner (ab 01.01.2003) (bis 28.03.2004) | 30.11.1968 | ||||
Markus Lotter (ab 01.02.2003) (bis 30.07.2003) | 28.09.1970 | ||||
Klaus Thomforde (bis 24.03.2003) | 01.12.1962 | ||||
Joachim Philipkowski (bis 18.08.2002) | 26.02.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tihomir Bulat (bis 30.06.2003) | 28.07.1974 | |||
20 | Heinz Müller (ab 11.01.2003) (bis 30.06.2003) | 30.05.1978 | |||
20 | Simon Henzler (bis 10.01.2003) | 01.12.1976 | |||
23 | Torsten Miethe (bis 30.06.2003) | 15.06.1977 | |||
Abwehr | |||||
2 | Cory Gibbs (bis 03.02.2004) | 14.01.1980 | |||
3 | Torsten Traub (bis 30.06.2003) | 08.09.1975 | |||
4 | Moudachirou Amadou (bis 30.06.2003) | 11.12.1971 | |||
5 | Zlatko Basic (bis 30.06.2003) | 22.09.1975 | |||
8 | Jens Rasiejewski (bis 30.06.2003) | 01.01.1975 | |||
12 | Yakubu Adamu (bis 30.06.2003) | 04.10.1981 | |||
21 | Holger Stanislawski (bis 30.06.2004) | 26.09.1969 | |||
22 | Daniel Scheinhardt (bis 30.06.2003) | 25.10.1970 | |||
24 | Marco Gruszka (bis 30.06.2003) | 06.12.1975 | |||
28 | Dubravko Kolinger (bis 28.02.2003) | 29.11.1975 | |||
29 | Jens Matthies (bis 30.06.2003) | 29.06.1977 | |||
31 | Nascimento (ab 07.02.2003) (bis 30.06.2003) | 14.03.1980 | |||
33 | Stefan Blank (ab 29.01.2003) (bis 30.06.2003) | 10.03.1977 | |||
34 | Chris (ab 07.02.2003) (bis 30.06.2003) | 25.08.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Markus Lotter (bis 30.06.2003) | 28.09.1970 | |||
7 | Fabian Gerber (ab 14.01.2003) (bis 30.06.2003) | 28.11.1979 | |||
11 | Catalin Racanel (bis 30.06.2003) | 23.09.1976 | |||
13 | Christian Fröhlich (ab 03.09.2002) (bis 30.06.2003) | 27.10.1977 | |||
14 | Uğur İnceman (bis 30.06.2003) | 25.05.1981 | |||
16 | Oliver Held (bis 30.06.2003) | 10.09.1972 | |||
17 | Alexander Meier (bis 30.06.2003) | 17.01.1983 | |||
18 | Hauke Brückner (bis 30.06.2003) | 29.02.1980 | |||
30 | Daniel Sager (bis 30.06.2003) | 10.06.1979 | |||
Sturm | |||||
7 | Matias Cenci (bis 28.11.2002) | 12.02.1978 | |||
9 | Chen Yang (bis 30.06.2003) | 17.01.1974 | |||
10 | Babacar N'Diaye (ab 13.01.2003) (bis 30.06.2003) | 12.12.1973 | |||
15 | Philip Albrecht (bis 30.06.2003) | 21.11.1979 | |||
19 | Tobias Kurbjuweit (bis 30.06.2003) | 30.12.1982 | |||
25 | Marcão (bis 30.06.2003) | 17.04.1973 | |||
26 | Adolphus Ofodile (bis 30.06.2003) | 15.12.1979 | |||
27 | Nico Patschinski (bis 30.06.2003) | 08.11.1976 | |||
32 | Deniz Kacan (bis 30.06.2003) | 31.05.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28.08.2002 19:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.11.2002 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |