Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Sebert (bis 30.06.2003) | 29.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Michael Zoll (bis 30.06.2003) | 28.09.1972 | ||||
1 | Uwe Gospodarek (bis 30.06.2003) | 06.08.1973 | |||
20 | Florian Ermler (bis 30.06.2003) | 30.04.1974 | |||
Abwehr | |||||
Markus Segerer (bis 30.06.2003) | 11.02.1981 | ||||
2 | Stefan Binder (bis 30.06.2006) | 12.10.1978 | |||
3 | Mario Stieglmair (bis 30.06.2004) | 17.08.1975 | |||
5 | Markus Weinzierl (bis 30.06.2005) | 28.12.1974 | |||
6 | Carsten Keuler (bis 30.06.2004) | 30.08.1971 | |||
12 | Alexander Maul (bis 31.12.2002) | 24.09.1976 | |||
13 | Stephan Hanke (bis 30.06.2003) | 19.10.1972 | |||
18 | Oliver Schmidt (bis 30.06.2004) | 14.09.1973 | |||
22 | Sven Teichmann (bis 30.06.2003) | 29.10.1969 | |||
26 | Tobias Fink (bis 30.06.2004) | 11.12.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Werner Heinzen (bis 30.06.2003) | 20.05.1969 | |||
7 | Tobias Zellner (bis 30.06.2004) | 11.09.1977 | |||
8 | Harald Gfreiter (bis 30.06.2004) | 03.12.1974 | |||
12 | Peter Peschel (ab 19.11.2002) (bis 30.06.2003) | 26.01.1972 | |||
14 | Ramazan Yildirim (bis 30.06.2003) | 07.09.1975 | |||
15 | Armando Zani (bis 30.06.2003) | 15.10.1975 | |||
19 | Ralf Hürter (bis 30.06.2003) | 06.12.1980 | |||
21 | Markus Knackmuß (bis 30.06.2004) | 07.06.1974 | |||
23 | Dominik Schmitt (bis 30.06.2005) | 23.03.1982 | |||
24 | Tobias Schweinsteiger (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 12.03.1982 | |||
25 | Oliver Fink (bis 30.06.2004) | 06.06.1982 | |||
Sturm | |||||
David Kruppa (bis 30.06.2003) | 06.08.1982 | ||||
Midhat Gluhačević (bis 30.06.2003) | 02.06.1965 | ||||
9 | Vlado Papic (bis 30.06.2003) | 21.09.1968 | |||
10 | Mustafa Turgut (bis 30.06.2003) | 21.08.1971 | |||
11 | Andras Tölcseres (bis 30.06.2004) | 28.11.1974 | |||
16 | Josef Tuma (bis 30.06.2003) | 31.01.1978 | |||
17 | Thomas Glas (bis 31.12.2003) | 14.04.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |