Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Harry Pleß (bis 25.08.2003) | 25.04.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marco Sejna (bis 30.06.2003) | 20.03.1972 | |||
12 | Sascha Kirschstein (bis 30.06.2003) | 09.06.1980 | |||
25 | Pascal Kurz (bis 30.06.2003) | 13.07.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Andreas Zimmermann (bis 30.06.2003) | 28.12.1969 | |||
4 | Sven Fischer (bis 30.06.2004) | 07.01.1977 | |||
6 | Ronny Ernst (bis 30.06.2005) | 07.05.1976 | |||
10 | Heiko Bonan (bis 30.06.2004) | 10.02.1966 | |||
11 | Matthias Börger (bis 30.06.2003) | 18.11.1977 | |||
16 | Marko Kück (ab 31.01.2003) (bis 30.06.2005) | 14.09.1976 | |||
22 | Benjamin Weigelt (bis 30.06.2004) | 04.09.1982 | |||
24 | Dennis Brinkmann (bis 30.06.2003) | 22.11.1978 | |||
28 | Manuel Schulitz (bis 30.06.2004) | 04.09.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
Jan Jensen (bis 30.06.2003) | 28.06.1984 | ||||
3 | Sebastian Hahn (bis 30.06.2003) | 18.12.1975 | |||
5 | Jörg Lipinski (bis 30.06.2003) | 31.10.1967 | |||
7 | Marcus Wedau (bis 30.06.2005) | 31.12.1975 | |||
8 | Torben Tutas (bis 30.06.2004) | 30.05.1976 | |||
13 | Martin Hauswald (bis 19.01.2004) | 03.03.1982 | |||
17 | Ali Bilgin (bis 30.06.2006) | 17.12.1981 | |||
18 | Andreas Winkler (bis 30.06.2003) | 01.12.1969 | |||
20 | Borislav Tomoski (bis 30.06.2003) | 21.09.1972 | |||
26 | Marco Manske (bis 30.06.2004) | 29.06.1983 | |||
Sturm | |||||
9 | Sascha Wolf (bis 30.06.2004) | 03.09.1971 | |||
14 | Tuncay Aksoy (bis 30.06.2003) | 01.06.1979 | |||
14 | Sebastian Wojcik (bis 31.12.2002) | 07.11.1978 | |||
21 | Erwin Koen (bis 30.06.2005) | 07.09.1978 | |||
29 | Mark Komade (bis 30.06.2004) | 15.07.1983 | |||
33 | Achim Weber (bis 04.09.2003) | 11.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2002 20:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |