Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pavel Dotchev (ab 10.02.2003) (bis 30.06.2005) | 28.09.1965 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 09.02.2003) | 14.11.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Joswig (bis 01.02.2004) | 13.06.1975 | |||
12 | Lukas Kruse (bis 30.06.2004) | 09.07.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Petar Kuschew (bis 30.06.2003) | 21.01.1971 | |||
3 | Markus Bollmann (bis 30.06.2006) | 06.01.1981 | |||
4 | Markus Mrugalla (bis 30.06.2004) | 04.11.1971 | |||
5 | Pavel Dotchev (bis 09.02.2003) | 28.09.1965 | |||
15 | Patrick Owomoyela (bis 30.06.2003) | 05.11.1979 | |||
16 | Thorsten Becker (bis 30.06.2008) | 13.05.1980 | |||
22 | Guerino Capretti (bis 30.06.2004) | 05.02.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Javor Valtichinov (bis 30.06.2003) | 23.11.1974 | |||
7 | Oliver Glöden (bis 30.06.2003) | 14.05.1978 | |||
10 | Roger Schmidt (bis 30.06.2003) | 13.03.1967 | |||
13 | David Danne (bis 30.06.2003) | 11.05.1981 | |||
14 | Semir Devoli (bis 30.06.2003) | 03.12.1976 | |||
17 | Markus Zschiesche (bis 30.08.2003) | 12.02.1982 | |||
18 | Markus Krösche (bis 30.06.2014) | 17.09.1980 | |||
19 | Paul Lukas Manthey (bis 30.06.2003) | 18.05.1982 | |||
20 | Giuseppe Canale (bis 31.12.2003) | 17.03.1977 | |||
21 | Yannick Erkenbrecher (bis 30.06.2003) | 01.01.1983 | |||
Sturm | |||||
9 | Pavel Dobrý (bis 30.06.2004) | 01.02.1976 | |||
11 | Weselin Gerow (bis 30.06.2004) | 07.05.1970 | |||
23 | Mahir Sağlık (bis 30.06.2003) | 18.01.1983 | |||
24 | Daniel Scherning (bis 30.06.2005) | 29.10.1983 | |||
28 | Sascha Siebert (bis 31.12.2002) | 28.11.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |