Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ingo Peter (bis 30.06.2003) | 23.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michal Baláž (bis 30.06.2003) | 28.08.1970 | |||
12 | Sven Eckhardt (bis 30.06.2004) | 22.01.1976 | |||
22 | Andreas Koch (bis 30.06.2005) | 13.07.1971 | |||
Abwehr | |||||
2 | Björn Weikl (ab 01.09.2002) (bis 30.06.2008) | 09.02.1977 | |||
3 | Matthias Straub (bis 30.06.2004) | 24.11.1981 | |||
4 | Raphael Krauß (bis 31.12.2002) | 25.06.1973 | |||
5 | Slobodan Kresovic (bis 30.06.2003) | 27.08.1978 | |||
11 | Bruno Custos (bis 30.06.2003) | 29.04.1977 | |||
15 | Eric Lukin (bis 30.06.2004) | 14.06.1979 | |||
16 | Cem İslamoğlu (bis 15.08.2005) | 04.09.1980 | |||
20 | Tobias Zott (bis 30.06.2004) | 12.08.1977 | |||
21 | Tobias Wurm (bis 30.06.2007) | 31.03.1982 | |||
25 | El Hadji Dione (bis 31.12.2002) | 25.03.1973 | |||
32 | Alexander Ecker (ab 01.05.2003) (bis 30.06.2004) | 23.01.1983 | |||
35 | Sascha Bäcker (bis 30.06.2006) | 01.08.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Jens Truckenbrod (bis 30.06.2003) | 18.02.1980 | |||
7 | Jozef Kotula (bis 30.06.2004) | 25.09.1976 | |||
8 | Nihad Mujakic (bis 30.06.2003) | 28.01.1977 | |||
9 | Marco Maser (bis 20.01.2004) | 07.11.1979 | |||
10 | Romas Cirba (bis 30.06.2003) | 04.03.1969 | |||
13 | Christian Mehr (bis 30.06.2004) | 28.04.1981 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
33 | Sven-Jörg Bleck (bis 30.06.2003) | 27.12.1974 | |||
39 | Martin Klein (bis 30.06.2003) | 22.12.1980 | |||
Sturm | |||||
4 | Joshua Caleb Norkus (bis 31.12.2003) | 14.03.1979 | |||
14 | John van Buskirk (bis 30.06.2004) | 13.04.1972 | |||
17 | Till Bettenstaedt (bis 30.06.2007) | 20.01.1976 | |||
19 | Senad Mujakic (bis 30.06.2003) | 23.12.1981 | |||
24 | Tobias Schöler (bis 30.06.2004) | 03.10.1981 | |||
40 | Timo Schlabach (bis 30.06.2003) | 05.12.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |