Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eugen Hach (bis 05.11.2003) | 19.09.1960 | ||||
Co-Trainer | |||||
Werner Dreßel (bis 05.11.2003) | 30.08.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Günther Reichold (bis 30.06.2003) | 10.06.1965 | |||
21 | Sven Neuhaus (bis 30.06.2003) | 04.04.1978 | |||
22 | Stephan Loboué (bis 30.06.2003) | 23.08.1981 | |||
Abwehr | |||||
Sascha Leitz (bis 19.12.2002) | 23.12.1977 | ||||
4 | Sven Boy (bis 30.06.2003) | 02.10.1976 | |||
5 | Björn Schlicke (bis 30.06.2003) | 23.06.1981 | |||
12 | Christian Weber (bis 30.06.2006) | 15.09.1983 | |||
16 | Carsten Birk (bis 30.06.2005) | 01.10.1977 | |||
19 | Heiko Westermann (bis 30.06.2003) | 14.08.1983 | |||
29 | Michael Kümmerle (bis 30.06.2003) | 21.04.1979 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Patrick Mölzl (bis 30.06.2003) | 28.12.1980 | |||
6 | Mirko Reichel (bis 30.06.2005) | 02.12.1970 | |||
7 | Thorsten Burkhardt (bis 30.06.2005) | 21.05.1981 | |||
8 | Mathias Surmann (bis 30.06.2006) | 19.12.1974 | |||
10 | Rachid Azzouzi (bis 30.06.2003) | 10.01.1971 | |||
13 | Zoran Mamić (bis 30.06.2003) | 30.09.1971 | |||
14 | Olivier Caillas (bis 30.06.2005) | 02.12.1977 | |||
15 | Dennis Hillebrand (bis 30.06.2003) | 30.11.1979 | |||
20 | Giorgi Dekanosidse (bis 30.06.2003) | 02.01.1981 | |||
25 | Matthias Hagner (bis 21.12.2002) | 15.08.1974 | |||
30 | Christian Wimmer (bis 30.06.2003) | 30.12.1984 | |||
Sturm | |||||
9 | Atilla Birlik (bis 30.06.2003) | 27.11.1977 | |||
11 | Petr Ruman (bis 30.06.2005) | 02.11.1976 | |||
17 | Sascha Rösler (bis 30.06.2003) | 28.10.1977 | |||
18 | Gustav Policella (bis 30.06.2003) | 14.09.1975 | |||
27 | Christian Eigler (ab 01.04.2003) (bis 30.06.2003) | 01.01.1984 | |||
28 | Hui Xie (bis 30.06.2003) | 14.02.1975 | |||
31 | Stefan Reisinger (bis 30.06.2003) | 14.09.1981 | |||
37 | Andre Puscher (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 29.01.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.08.2002 19:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |