Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Andreev (ab 23.03.2003) (bis 30.06.2003) | 28.01.1966 | ||||
Wolfgang Sandhowe (ab 29.09.2002) (bis 22.03.2003) | 14.12.1953 | ||||
Nenad Šalov (bis 28.09.2002) | 06.10.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Herber (bis 30.06.2003) | 09.09.1981 | |||
12 | Sebastian Rauch (bis 30.06.2004) | 20.09.1981 | |||
23 | Zsolt Petry (bis 30.06.2004) | 23.09.1966 | |||
28 | Dirk Heinrichs (bis 30.06.2003) | 20.05.1968 | |||
35 | Petko Petkow (bis 30.06.2003) | 02.02.1971 | |||
Abwehr | |||||
Arif Karatas (ab 15.05.2003) (bis 30.06.2003) | 01.01.1984 | ||||
Paul Tabi (ab 24.05.2003) (bis 30.06.2003) | 28.03.1984 | ||||
Tuncay Nadaroglu (bis 31.12.2002) | 27.07.1974 | ||||
3 | Marcell Fensch (bis 30.06.2003) | 23.08.1975 | |||
4 | Marcus Petsch (bis 31.12.2002) | 08.06.1966 | |||
5 | Jens Härtel (bis 30.06.2003) | 07.06.1969 | |||
11 | Andreas Lücke (bis 30.06.2003) | 10.09.1980 | |||
14 | Florian Grossert (ab 05.05.2003) (bis 30.06.2006) | 06.03.1985 | |||
18 | Mats Wejsfelt (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 05.12.1980 | |||
20 | Gert Müller (bis 30.06.2003) | 10.08.1977 | |||
27 | Christian Henning (bis 30.06.2004) | 21.01.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Andre Zielke (bis 30.06.2006) | 15.07.1985 | ||||
Federico Santana (ab 01.05.2003) (bis 30.06.2003) | 12.06.1978 | ||||
Nikica Vrcic (bis 30.09.2002) | 17.04.1977 | ||||
7 | Thomas Förster (ab 31.05.2003) (bis 30.06.2004) | 19.07.1976 | |||
8 | Tonci Boban (bis 30.06.2003) | 30.11.1971 | |||
13 | Stephan Schmidt (bis 30.06.2003) | 19.08.1976 | |||
14 | Patrick Moritz (bis 30.06.2003) | 22.10.1977 | |||
17 | Benedikt Löhr (bis 30.06.2003) | 27.12.1981 | |||
19 | Martino Gatti (bis 30.06.2003) | 23.10.1971 | |||
21 | Michael Lorenz (bis 30.06.2003) | 11.01.1979 | |||
22 | Sven Moritz (ab 01.05.2003) (bis 30.06.2004) | 24.06.1976 | |||
22 | Thomas Möller (bis 14.01.2003) | 01.04.1977 | |||
24 | Sławomir Chałaśkiewicz (bis 30.06.2003) | 29.11.1963 | |||
25 | Almedin Civa (bis 30.06.2003) | 27.04.1972 | |||
Sturm | |||||
Vincenzo Cariccio (ab 07.06.2003) (bis 09.06.2003) | 22.11.1984 | ||||
9 | Rani Al-Kassem (bis 30.06.2003) | 05.12.1979 | |||
11 | Cem Efe (bis 30.06.2003) | 09.06.1978 | |||
16 | Enrico Röver (bis 30.06.2006) | 30.09.1969 | |||
26 | Matthias Rudolph (bis 30.06.2003) | 06.09.1982 | |||
30 | Lars Kampf (bis 30.06.2003) | 30.04.1978 | |||
32 | Hendryk Lau (bis 30.06.2005) | 05.09.1969 | |||
33 | Yuzuru Okuyama (bis 30.06.2004) | 06.04.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2002 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |