Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Bommer (bis 30.06.2004) | 19.08.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Matthias Küfner (bis 30.06.2003) | 28.04.1981 | |||
24 | Kay Wehner (bis 30.06.2007) | 12.02.1971 | |||
30 | Stefan Niedermayer (bis 30.06.2003) | 04.12.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Franz Berger (bis 30.06.2004) | 27.12.1969 | |||
5 | Matthias Örüm (bis 30.06.2004) | 02.11.1975 | |||
6 | Marco Stark (bis 31.12.2003) | 09.07.1981 | |||
7 | Peter Richter (bis 30.06.2003) | 08.11.1971 | |||
14 | Martin Forkel (bis 30.06.2006) | 22.07.1979 | |||
18 | Stefan Frühbeis (bis 30.06.2004) | 01.03.1979 | |||
25 | Alexander Neulinger (bis 30.06.2003) | 25.10.1982 | |||
32 | El Hadji Dione (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 25.03.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Ronald Schmidt (bis 30.06.2013) | 28.04.1977 | |||
4 | Björn Hertl (bis 30.06.2011) | 10.08.1976 | |||
12 | Manfred Burghartswieser (ab 19.07.2002) (bis 30.06.2003) | 23.08.1973 | |||
13 | Roland Bonimeier (bis 31.12.2005) | 22.05.1982 | |||
15 | Alexandar Atanackovic (bis 30.06.2003) | 29.11.1980 | |||
16 | Youssef Mokhtari (bis 30.06.2004) | 05.03.1979 | |||
17 | Robert Böhme (bis 30.06.2003) | 10.10.1981 | |||
19 | Martin Oslislo (bis 30.06.2006) | 17.09.1978 | |||
20 | Evans Wise (bis 30.06.2003) | 23.11.1973 | |||
21 | Thomas Broich (bis 31.12.2003) | 29.01.1981 | |||
22 | Rajko Tavcar (bis 30.06.2003) | 21.07.1974 | |||
29 | Timo Nagy (bis 30.06.2004) | 20.04.1983 | |||
Sturm | |||||
8 | Mac Younga-Mouhani (bis 30.06.2005) | 01.08.1974 | |||
9 | Festus Agu (bis 30.06.2003) | 13.03.1975 | |||
10 | Toralf Konetzke (bis 30.06.2003) | 10.12.1972 | |||
11 | Markus Lützler (bis 30.06.2003) | 26.02.1974 | |||
33 | Zbigniew Grzybowski (ab 23.12.2002) (bis 31.12.2003) | 01.01.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |