Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Uwe Nägele (bis 30.06.2006) | 17.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Hansi Flick (bis 18.11.2005) | 24.02.1965 | ||||
Co-Trainer | |||||
Alfred Schön (bis 30.06.2006) | 12.01.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Knödler (bis 30.06.2005) | 22.03.1976 | |||
13 | Oliver Tuzyna (bis 30.06.2003) | 10.03.1969 | |||
23 | Marjan Petkovic (bis 30.06.2004) | 22.05.1979 | |||
Abwehr | |||||
Alexander Welz (bis 30.06.2004) | 18.09.1976 | ||||
Marc Welker (bis 30.06.2003) | 03.11.1982 | ||||
Nesho Duric (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 12.07.1966 | ||||
2 | Thorsten Thee (bis 30.06.2004) | 06.12.1974 | |||
3 | Sebastian Haag (ab 01.01.2003) (bis 31.08.2004) | 13.09.1982 | |||
3 | Andreas Thuy (bis 30.06.2003) | 26.08.1980 | |||
4 | Thomas Faulstich (bis 30.06.2003) | 31.03.1976 | |||
5 | Marcel Throm (bis 31.12.2007) | 21.04.1979 | |||
12 | Denis Bindnagel (bis 30.06.2008) | 05.06.1979 | |||
18 | Carsten Stoll (bis 30.06.2003) | 02.09.1981 | |||
27 | Christian Daub (bis 30.06.2006) | 26.01.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Matthias Born (bis 30.06.2006) | 09.03.1972 | |||
7 | Sascha Zrnic (bis 30.06.2003) | 16.08.1974 | |||
8 | Stephan Sieger (bis 30.06.2004) | 03.12.1979 | |||
10 | Thomas Ollhoff (bis 16.09.2005) | 15.06.1975 | |||
15 | Thorsten Müller (bis 30.06.2004) | 09.07.1971 | |||
16 | Andreas Gaber (bis 30.06.2004) | 15.01.1973 | |||
17 | Marcus Klandt (bis 30.06.2004) | 19.01.1977 | |||
21 | Timo Böttjer (bis 30.06.2006) | 31.05.1979 | |||
22 | Sebastian Hofmann (bis 30.06.2003) | 12.09.1983 | |||
28 | Norbert Hofmann (ab 01.10.2002) (bis 30.06.2003) | 01.01.1972 | |||
29 | Christian Möckel (bis 30.06.2004) | 06.04.1973 | |||
Sturm | |||||
Christian Haas (bis 30.06.2003) | 18.11.1978 | ||||
9 | Ali Talib (bis 30.06.2003) | 18.09.1975 | |||
11 | Christoph Teinert (bis 30.06.2003) | 30.01.1980 | |||
14 | Sven Eller (bis 30.06.2003) | 24.09.1979 | |||
19 | Kai Herdling (bis 30.06.2003) | 27.06.1984 | |||
20 | Souleman Kone (bis 30.06.2003) | 17.11.1973 | |||
26 | Heiko Throm (bis 30.06.2005) | 27.05.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.08.2002 19:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.11.2002 19:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |