Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 30.06.2004) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (bis 30.06.2004) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tim Cassel (bis 30.06.2004) | 09.09.1975 | |||
23 | Carsten Wehlmann (ab 09.01.2003) (bis 30.06.2007) | 27.06.1972 | |||
29 | Maik Wilde (bis 30.06.2004) | 14.08.1972 | |||
40 | Ole Oberbeck (bis 30.06.2003) | 28.11.1970 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marco Zallmann (bis 30.06.2003) | 17.11.1967 | |||
3 | Holger Hasse (bis 30.06.2003) | 15.03.1978 | |||
4 | Serkan Rinal (bis 30.06.2003) | 29.09.1977 | |||
5 | Kai Achilles (bis 30.06.2003) | 18.09.1975 | |||
15 | Marco Laaser (bis 30.06.2006) | 16.01.1977 | |||
17 | Björn Arens (bis 30.06.2003) | 29.09.1972 | |||
21 | Timo Neumann (bis 30.06.2007) | 09.05.1982 | |||
22 | Ibrahim Türkmen (bis 30.06.2008) | 17.05.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
Jiří Homola (bis 31.12.2002) | 07.03.1974 | ||||
6 | Farai Mbidzo (bis 30.06.2006) | 06.10.1972 | |||
7 | Reiner Plaßhenrich (bis 30.06.2004) | 12.12.1976 | |||
8 | Markus Kullig (bis 30.06.2003) | 04.11.1974 | |||
10 | Oliver Schweißing (bis 30.06.2003) | 03.03.1971 | |||
11 | Maik Kunze (bis 30.06.2003) | 08.03.1977 | |||
12 | Heiko Petersen (bis 30.06.2004) | 30.07.1980 | |||
14 | Martin Przondziono (bis 23.01.2003) | 11.06.1969 | |||
18 | Ferydoon Zandi (bis 30.06.2004) | 26.04.1979 | |||
30 | Marco Weißhaupt (bis 15.12.2003) | 24.06.1972 | |||
Sturm | |||||
9 | Daniel Bärwolf (bis 30.06.2007) | 13.05.1972 | |||
13 | Karol Zaborowski (bis 30.06.2004) | 19.06.1983 | |||
16 | Dennis Kruppke (bis 30.06.2003) | 01.04.1980 | |||
19 | Timo Mäkelmann (bis 30.06.2003) | 22.06.1981 | |||
20 | Jens Scharping (bis 30.06.2004) | 16.07.1974 | |||
27 | Daniel Thioune (bis 30.06.2003) | 21.07.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.08.2002 19:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |