Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Krüger (bis 13.03.2004) | 28.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Platins (bis 30.06.2004) | 19.04.1983 | |||
2 | Fabian Lucas (bis 30.06.2004) | 29.07.1980 | |||
26 | Milan Ancic (bis 30.06.2016) | 26.02.1996 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Lorenz (bis 30.06.2005) | 19.09.1981 | ||||
Marc Gouiffe á Goufan (ab 31.01.2003) (bis 30.06.2005) | 12.04.1984 | ||||
Peter Kleeschätzky (bis 30.06.2003) | 01.06.1970 | ||||
Emeka Ifejiagwa (bis 02.09.2002) | 30.10.1977 | ||||
5 | Heinrich Worms (bis 31.12.2004) | 24.04.1983 | |||
6 | Jan Wiedenroth (bis 30.06.2006) | 06.10.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven Müller (bis 30.06.2003) | 04.04.1980 | ||||
Ante Sicenica (bis 30.06.2003) | 05.04.1981 | ||||
Sebastian Nachillo (bis 30.06.2003) | 01.04.1983 | ||||
Gernot Plassnegger (bis 01.09.2002) | 23.03.1978 | ||||
3 | Bartosz Romanczuk (bis 30.06.2006) | 28.10.1983 | |||
7 | Nils Müller (bis 30.06.2009) | 09.08.1979 | |||
7 | Ingo Vandreike (bis 30.06.2004) | 16.06.1975 | |||
8 | Jan Mutschler (bis 31.12.2003) | 11.09.1982 | |||
9 | Valeri Renz (bis 30.06.2004) | 22.12.1982 | |||
14 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2004) | 07.07.1981 | |||
20 | Michael Habryka (bis 30.06.2004) | 06.04.1982 | |||
Sturm | |||||
Michal Janicki (bis 30.06.2005) | 29.09.1982 | ||||
9 | Christopher Kolm (bis 30.06.2006) | 21.04.1983 | |||
11 | Yaw Donkor (bis 30.06.2004) | 24.05.1980 | |||
12 | Mehmet Ören (bis 30.06.2004) | 21.12.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |