Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Hoßbach (bis 06.08.2007) | 13.11.1964 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Röber (ab 04.03.2003) (bis 03.04.2004) | 25.12.1953 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 03.03.2003) | 24.09.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Bernd Storck (ab 04.03.2003) (bis 04.04.2004) | 25.01.1963 | ||||
Alfons Higl (bis 05.03.2003) | 17.12.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Claus Reitmaier (bis 31.08.2003) | 17.03.1964 | |||
12 | Sead Ramović (bis 30.06.2004) | 14.03.1979 | |||
30 | Jesper Christiansen (bis 30.06.2003) | 24.04.1978 | |||
40 | Patrick Platins (bis 30.06.2006) | 19.04.1983 | |||
Abwehr | |||||
4 | Kim Madsen (bis 18.12.2003) | 13.02.1978 | |||
5 | Stefan Schnoor (bis 30.06.2006) | 18.04.1971 | |||
13 | Marino Biliskov (bis 30.06.2004) | 17.03.1976 | |||
19 | Thomas Rytter (bis 30.06.2004) | 06.01.1974 | |||
20 | Pablo Quattrocchi (ab 08.01.2003) (bis 30.06.2003) | 19.01.1974 | |||
31 | Hans Sarpei (bis 30.06.2006) | 28.06.1976 | |||
33 | Maik Franz (bis 30.06.2006) | 05.08.1981 | |||
38 | Stefan Lorenz (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 19.09.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Pablo Thiam (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2003) | 03.01.1974 | |||
3 | Frank Greiner (bis 30.06.2003) | 03.07.1966 | |||
6 | Charles Akonnor (bis 30.06.2003) | 12.03.1974 | |||
7 | Patrick Weiser (bis 28.08.2005) | 25.12.1971 | |||
8 | Dorinel Munteanu (ab 27.01.2003) (bis 25.01.2004) | 25.06.1968 | |||
10 | Stefan Effenberg (bis 02.04.2003) | 02.08.1968 | |||
14 | Dorinel Munteanu (bis 26.01.2003) | 25.06.1968 | |||
15 | Tobias Rau (bis 30.06.2003) | 31.12.1981 | |||
21 | Martin Petrow (bis 24.07.2005) | 15.01.1979 | |||
23 | Sven Müller (bis 09.01.2004) | 04.04.1980 | |||
26 | Robson Ponte (bis 30.06.2003) | 06.11.1976 | |||
27 | Miroslav Karhan (bis 30.06.2006) | 21.06.1976 | |||
35 | Bartosz Romanczuk (bis 30.06.2003) | 28.10.1983 | |||
36 | Michael Habryka (bis 30.06.2003) | 06.04.1982 | |||
Sturm | |||||
9 | Diego Klimowicz (bis 30.06.2007) | 06.07.1974 | |||
11 | Tomislav Marić (bis 29.01.2004) | 28.01.1973 | |||
14 | Peter Madsen (ab 27.01.2003) (bis 30.06.2003) | 26.04.1978 | |||
22 | Roy Präger (bis 30.06.2004) | 22.09.1971 | |||
32 | Michal Janicki (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2004) | 29.09.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2002 17:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.11.2002 19:00 Uhr |
8 : 7 i.E. |
Schema Vergleich |