Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dieter Burdenski (bis 31.12.2005) | 26.11.1950 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Schaaf (bis 14.05.2013) | 30.04.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jakub Wierzchowski (bis 30.06.2003) | 15.04.1977 | |||
16 | Pascal Borel (bis 30.06.2005) | 26.09.1978 | |||
31 | Alexander Walke (bis 30.06.2005) | 06.06.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Stefan Blank (bis 28.01.2003) | 10.03.1977 | |||
6 | Frank Baumann (bis 30.06.2009) | 29.10.1975 | |||
14 | Frank Verlaat (bis 30.06.2003) | 05.03.1968 | |||
19 | Viktor Skripnik (bis 30.06.2004) | 19.11.1969 | |||
20 | Mladen Krstajić (bis 30.06.2004) | 04.03.1974 | |||
23 | Ludovic Magnin (bis 30.06.2005) | 20.04.1979 | |||
27 | Christian Schulz (bis 29.08.2007) | 01.04.1983 | |||
28 | Razundara Tjikuzu (bis 30.06.2003) | 12.12.1979 | |||
34 | Manuel Friedrich (bis 20.01.2004) | 13.09.1979 | |||
36 | Stefan Beckert (bis 30.06.2004) | 03.05.1982 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Fabian Ernst (bis 30.06.2005) | 30.05.1979 | |||
7 | Paul Stalteri (bis 30.06.2005) | 18.10.1977 | |||
8 | Krisztian Lisztes (bis 30.06.2005) | 02.07.1976 | |||
10 | Johan Micoud (bis 30.06.2006) | 24.07.1973 | |||
11 | Ivica Banović (bis 30.06.2004) | 02.08.1980 | |||
21 | Holger Wehlage (bis 31.12.2002) | 03.07.1976 | |||
24 | Tim Borowski (bis 30.06.2008) | 02.05.1980 | |||
25 | Philip Salyer (bis 31.12.2002) | 30.10.1981 | |||
26 | Simon Rolfes (bis 15.12.2002) | 21.01.1982 | |||
33 | Mike Barten (bis 30.06.2003) | 20.11.1973 | |||
Sturm | |||||
9 | Angelos Charisteas (bis 22.12.2004) | 09.02.1980 | |||
17 | Ivan Klasnić (bis 30.06.2008) | 29.01.1980 | |||
18 | Markus Daun (bis 30.06.2004) | 10.09.1980 | |||
22 | Marco Reich (bis 16.01.2004) | 30.12.1977 | |||
29 | Blaise Mamoum (bis 19.01.2003) | 25.12.1979 | |||
32 | Ailton (bis 30.06.2004) | 19.07.1973 | |||
35 | Marco Stier (bis 30.06.2006) | 26.03.1984 | |||
38 | Nelson Valdez (ab 01.01.2003) (bis 30.06.2005) | 28.11.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2002 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.11.2002 19:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.12.2002 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.02.2003 20:20 Uhr |
1 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.03.2003 20:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |