Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Greiber (bis 30.06.2005) | 28.10.1968 | ||||
Trainer | |||||
Marcel Koller (ab 02.11.2003) (bis 30.06.2004) | 11.11.1960 | ||||
Jos Luhukay (ab 31.10.2003) (bis 01.11.2003) | 13.06.1963 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.10.2003) | 10.12.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jos Luhukay (ab 02.11.2003) (bis 30.06.2005) | 13.06.1963 | ||||
Jos Luhukay (bis 30.10.2003) | 13.06.1963 | ||||
Torwart | |||||
16 | Alexander Bade (bis 30.06.2006) | 25.08.1970 | |||
31 | Wjatscheslaw Sokolow (bis 30.06.2004) | 21.12.1978 | |||
33 | Stefan Wessels (bis 20.08.2007) | 28.02.1979 | |||
Abwehr | |||||
2 | Carsten Cullmann (bis 30.06.2007) | 05.03.1976 | |||
3 | Alexander Voigt (bis 30.06.2005) | 13.04.1978 | |||
4 | Moses Sichone (bis 30.06.2004) | 31.05.1977 | |||
5 | Markus Happe (bis 21.01.2004) | 11.02.1972 | |||
12 | Oliver Schröder (bis 30.06.2004) | 11.06.1980 | |||
17 | Jörg Heinrich (bis 30.06.2004) | 06.12.1969 | |||
20 | Thomas Cichon (bis 30.06.2004) | 09.07.1976 | |||
22 | Mustafa Dogan (bis 30.06.2004) | 01.01.1976 | |||
27 | Lukas Sinkiewicz (ab 01.04.2004) (bis 30.06.2004) | 09.10.1985 | |||
40 | Tomasz Klos (ab 12.08.2003) (bis 31.01.2004) | 07.03.1973 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Andrew Sinkala (bis 30.06.2006) | 18.06.1979 | |||
7 | Florian Kringe (bis 30.06.2004) | 18.08.1982 | |||
11 | Vladan Grujić (ab 31.01.2004) (bis 30.06.2004) | 17.05.1981 | |||
11 | Markus Dworrak (bis 22.12.2003) | 23.01.1978 | |||
13 | Giovanni Federico (bis 30.06.2005) | 04.10.1980 | |||
14 | Evangelos Nessos (bis 30.06.2004) | 27.06.1978 | |||
15 | Christian Springer (bis 30.06.2006) | 15.07.1971 | |||
19 | Albert Streit (ab 10.01.2004) (bis 30.06.2005) | 28.03.1980 | |||
21 | Sebastian Schindzielorz (bis 30.06.2006) | 21.01.1979 | |||
23 | Markus Feulner (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2006) | 12.02.1982 | |||
30 | Dirk Lottner (bis 30.06.2004) | 04.03.1972 | |||
32 | Michael Niedrig (bis 30.06.2004) | 12.01.1980 | |||
38 | Michael Lejan (ab 01.04.2004) (bis 30.06.2004) | 02.05.1983 | |||
Sturm | |||||
8 | Matthias Scherz (bis 30.06.2009) | 14.12.1971 | |||
9 | Sebastian Helbig (bis 04.01.2004) | 25.04.1977 | |||
10 | Andrij Woronin (bis 30.06.2004) | 21.07.1979 | |||
25 | Marius Ebbers (bis 30.06.2004) | 04.01.1978 | |||
34 | Joshua Kennedy (ab 01.08.2003) (bis 30.06.2004) | 20.08.1982 | |||
36 | Lukas Podolski (ab 01.11.2003) (bis 30.06.2004) | 04.06.1985 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.2003 18:30 Uhr |
2 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.2003 19:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.12.2003 18:30 Uhr |
1 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |