Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Heyne (bis 09.12.2007) | 10.10.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Burmeister (bis 30.06.2004) | 07.01.1982 | |||
12 | Christian Beer (bis 31.12.2011) | 30.11.1980 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Otte (bis 30.06.2008) | 16.09.1984 | |||
3 | Christian Prest (bis 30.06.2010) | 25.09.1980 | |||
5 | Pit Grundmann (bis 31.12.2008) | 16.11.1978 | |||
16 | Christian Uffrecht (bis 30.06.2005) | 13.04.1981 | |||
17 | Marcel Probst (bis 31.12.2008) | 06.01.1983 | |||
18 | Andre Beise (bis 30.06.2004) | 09.05.1984 | |||
19 | Stephan Neumann (bis 30.06.2014) | 05.04.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Tino Schönberg (bis 30.06.2004) | 25.06.1984 | |||
6 | Mario Kallnik (bis 30.06.2008) | 30.10.1974 | |||
8 | Henning Stary (bis 30.06.2004) | 22.10.1983 | |||
13 | Timm Kreibich (bis 30.06.2006) | 30.06.1980 | |||
14 | Benny Woitha (bis 30.06.2005) | 17.09.1981 | |||
15 | Steve Müller (bis 30.06.2005) | 16.05.1985 | |||
20 | Herve Brassart (bis 30.06.2004) | 25.05.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Alexander Siemke (bis 30.06.2004) | 07.08.1984 | |||
9 | Kai Kühne (bis 30.06.2005) | 22.07.1983 | |||
11 | Rene N'Dombasi (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2006) | 05.08.1979 | |||
11 | Stephan Schulz (bis 30.06.2004) | 15.09.1981 | |||
22 | Fait-Florian Banser (bis 30.06.2005) | 20.02.1982 | |||
23 | Andreas Griep (bis 30.06.2005) | 15.06.1984 | |||
26 | André Schmeißer (bis 30.06.2004) | 26.11.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 15:00 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |