Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (ab 24.03.2004) (bis 30.06.2004) | 28.06.1944 | ||||
Mirko Votava (bis 23.03.2004) | 25.04.1956 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus Thomforde (bis 30.06.2004) | 01.12.1962 | ||||
Iwan Tischanski (bis 30.06.2004) | 03.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Simon Henzler (bis 30.06.2004) | 01.12.1976 | |||
12 | Jan Glinker (bis 30.06.2005) | 18.01.1984 | |||
20 | Robert Wulnikowski (bis 30.06.2004) | 11.07.1977 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dario Dabac (bis 30.06.2004) | 23.05.1978 | |||
4 | Achim Pfuderer (bis 30.06.2004) | 29.11.1975 | |||
5 | Michael Molata (bis 30.06.2004) | 10.02.1973 | |||
7 | Ivan Kozak (bis 30.06.2004) | 18.06.1970 | |||
9 | Jan Sandmann (bis 30.06.2004) | 03.05.1978 | |||
11 | Daniel Ernemann (bis 30.06.2004) | 18.02.1976 | |||
21 | Frédéric Page (bis 30.06.2004) | 28.12.1978 | |||
33 | Tom Persich (bis 30.06.2006) | 25.09.1971 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Chibuike Okeke (bis 30.06.2004) | 09.09.1979 | |||
8 | Björn Joppe (bis 30.06.2004) | 13.12.1978 | |||
10 | Kostadin Widolow (bis 31.12.2003) | 02.05.1970 | |||
13 | Florian Bruns (bis 30.06.2004) | 21.08.1979 | |||
14 | Tom Schneider (bis 30.06.2005) | 30.06.1984 | |||
17 | Thomas Sobotzik (bis 30.06.2004) | 16.10.1974 | |||
18 | Silvio Pätz (bis 30.06.2004) | 11.07.1979 | |||
19 | Jiří Balcárek (bis 30.06.2004) | 29.04.1973 | |||
22 | Tomáš Bruško (ab 01.01.2004) (bis 30.06.2004) | 21.02.1983 | |||
24 | Dawit Siradse (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2004) | 21.10.1981 | |||
Sturm | |||||
2 | Steffen Baumgart (bis 30.06.2004) | 05.01.1972 | |||
10 | Dion Popov (ab 01.02.2004) (bis 30.06.2005) | 07.02.1980 | |||
15 | Salif Keita (bis 30.06.2004) | 19.10.1975 | |||
23 | Sreto Ristic (bis 30.06.2004) | 07.02.1976 | |||
32 | Nicky Taubert (bis 25.10.2004) | 04.01.1984 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.08.2003 19:30 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.10.2003 19:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |