Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 15.12.2005) | 20.12.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Meinhard Hemp (bis 15.12.2005) | 10.12.1942 | ||||
Sven Köhler (bis 14.12.2005) | 24.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ignjac Kresic (bis 30.06.2006) | 19.10.1966 | |||
23 | Oliver Herber (bis 30.06.2007) | 09.09.1981 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dexter Langen (bis 30.06.2006) | 16.12.1980 | |||
3 | Volker Oppitz (bis 30.06.2010) | 16.02.1978 | |||
5 | Levente Csik (bis 30.06.2007) | 29.04.1974 | |||
12 | Torsten Bittermann (bis 30.06.2005) | 03.02.1968 | |||
15 | André Weiß (bis 30.06.2007) | 05.10.1983 | |||
19 | Lars Heller (bis 30.06.2004) | 02.04.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
Markus Kunisch (ab 01.04.2004) (bis 30.06.2004) | 09.04.1984 | ||||
6 | Maik Wagefeld (bis 30.06.2004) | 25.02.1981 | |||
7 | Rico Kühne (bis 30.06.2005) | 19.02.1982 | |||
8 | Nico Däbritz (bis 30.06.2004) | 26.08.1971 | |||
9 | Sven Ratke (bis 30.06.2004) | 03.01.1972 | |||
10 | Steffen Heidrich (bis 30.06.2005) | 19.07.1967 | |||
13 | Christian Fröhlich (bis 30.06.2006) | 27.10.1977 | |||
14 | Alexander Kunert (bis 30.06.2004) | 14.02.1984 | |||
17 | Daniel Ziebig (bis 30.06.2005) | 21.01.1983 | |||
18 | Sebastian Hartung (bis 20.01.2004) | 06.12.1980 | |||
21 | René Beuchel (bis 31.12.2007) | 31.07.1973 | |||
22 | Sven Johne (bis 30.06.2004) | 23.02.1984 | |||
Sturm | |||||
4 | Ronny Scholze (bis 30.06.2005) | 17.09.1980 | |||
11 | Thomas Neubert (bis 30.06.2006) | 14.11.1980 | |||
20 | Ranisav Jovanović (bis 30.06.2004) | 05.11.1980 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 01.09.2003 20:25 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |