Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hansi Pörtner (bis 30.06.2010) | 15.12.1962 | ||||
Torwart | |||||
Agim Dushica (bis 30.06.2011) | 01.10.1981 | ||||
Guido Wörsdörfer (bis 31.12.2003) | 18.09.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Arijan Dervishay (bis 30.06.2011) | 16.08.1974 | ||||
Andreas Haben (bis 30.06.2007) | 08.08.1980 | ||||
Holger Best (bis 30.06.2004) | 26.05.1969 | ||||
Dirk Freudenthal (bis 30.06.2004) | 12.08.1975 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dennis Lamby (bis 30.06.2011) | 13.03.1984 | ||||
Thomas Arzbach (bis 30.06.2008) | 06.08.1973 | ||||
Sebastian Stahl (bis 30.06.2008) | 11.09.1980 | ||||
Steffen Becker (bis 30.06.2008) | 21.08.1980 | ||||
Vyatcheslav Stoppel (bis 30.06.2007) | 03.09.1980 | ||||
Sascha Breitbach (bis 30.06.2006) | 29.06.1972 | ||||
Enis Brcvak (bis 30.06.2005) | 14.04.1976 | ||||
Christian Moskopp (bis 30.06.2004) | 10.09.1982 | ||||
Carsten Kurdeck (bis 30.06.2004) | 03.08.1978 | ||||
Marco Reise (bis 30.06.2004) | 30.07.1974 | ||||
Jochen Lütkemeier (bis 30.06.2004) | 21.11.1983 | ||||
Kiriakos Atzamidis (bis 30.06.2004) | 11.07.1983 | ||||
Dirk Metternich (bis 30.06.2004) | 28.01.1971 | ||||
Gabrielle Carrazzo (bis 30.06.2004) | 27.07.1983 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Esch (bis 30.06.2006) | 03.08.1978 | ||||
Marco Malcangi (bis 30.06.2004) | 12.03.1980 | ||||
Valdet Krasniqi (bis 30.06.2004) | 29.10.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.2003 17:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |